Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MŮJ BAR s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28499417.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TIG & CO. s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Martin John Smith |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2011 |
Adresa | Kodymova 2538, 15800 Praha 5 |
Jméno | Marc Matthew Waser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2011 |
Adresa | Kings Park Dr. Liverpool 4246, New York |
Jméno | Kunal Bagarhatta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2011 |
Adresa | , Mansarover, Jaipur Raj, Swarn Path 10/88 |
Jméno | Sebastian Marek Manek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2011 |
Adresa | , Katovice, Labedzia 4/2, 40 521 |
Jméno | David Kenneth Cook |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2011 |
Adresa | , Miramar Beach, Florida, Forest Shore Drive 784, 32550 |
Jméno | Gordan Pejic |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2011 |
Adresa | Národní Obrany 436/1, 16000 Praha 6 |
Jméno | Erik Sahakyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2010 do 2.8.2011 |
Adresa | F.X.Procházky 709, 25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Jméno | Katarína Šoltisiková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2010 do 2.9.2010 |
Adresa | Za Vodou 1082/1, Stará Lubovňa |
Jméno | Erik Sahakyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2010 do 2.9.2010 |
Adresa | Lesní čtvrť 725, 47301 Nový Bor |
Jméno | Vanik Afanesyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2009 do 27.5.2010 |
Adresa | , Moskva, Bolsaja ceremuskinskaja, dom 20, kv.357 |
Jméno | Seda Afanesyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2009 do 27.5.2010 |
Adresa | , Moskva, Bolsaja Ceremuskinskaja, dom.20, kv.357 |
Jméno | Tigran Afanesyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2009 do 27.5.2010 |
Adresa | , Moskva, Bolsaja Ceremuskinskaja, dom.20, kv.357 |
Jméno | Hayk Tadevosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.12.2008 do 14.8.2009 |
Adresa | Na Vyhlídce 279, 25206 Měchenice |
Člen statutárního orgánu: | Gordan Pejić |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kunal Bagarhatta |
Člen statutárního orgánu: | David Kenneth Cook |
Člen statutárního orgánu: | Sebastian Marek Manek |
Člen statutárního orgánu: | Martin John Smith |
Člen statutárního orgánu: | Marc Matthew Waser |
Výpis dat pro firmu MŮJ BAR s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.