Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu movin fleet s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24146765.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EuroCup Agency Sport s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jakub Stříbrný |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Valentova 1733/3, 14900 Praha |
Jméno | Adam Vandirek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.7.2021 do 25.1.2023 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/130, 15000 Praha |
Jméno | David Jonák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.7.2016 do 9.7.2021 |
Adresa | Vinořská 369, 25073 Přezletice |
Jméno | Václav Malý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2011 do 12.7.2016 |
Adresa | Heydukova 1220/16, 18000 Praha 8 |
Jméno | David Jonák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2011 do 12.7.2016 |
Adresa | Švejcarovo náměstí 2694/6, 15500 Praha 5 |
Jméno | Pavel Staněk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.9.2015 do 12.7.2016 |
Adresa | Atletická 2223, 35601 Sokolov |
Jméno | Michal Krása |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.10.2015 do 12.7.2016 |
Adresa | Janovského 1251/18, 17000 Praha |
Jméno | David Jonák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2011 do 12.7.2016 |
Adresa | Švejcarovo náměstí 2694/6, 15500 Praha 5 |
Jméno | Václav Malý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2011 do 12.7.2016 |
Adresa | Heydukova 1220/16, 18000 Praha 8 |
Jméno | Pavel Staněk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.9.2015 do 12.7.2016 |
Adresa | Atletická 2223, 35601 Sokolov |
Jméno | Michal Krása |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.10.2015 do 12.7.2016 |
Adresa | Janovského 1251/18, 17000 Praha |
Jméno | Michal Krása |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2011 do 17.10.2015 |
Adresa | Janovského 1251/18, 17000 Praha 7 |
Jméno | Pavel Staněk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2011 do 23.9.2015 |
Adresa | Atletická 2223, 35601 Sokolov |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Stříbrný |
---|
Výpis dat pro firmu movin fleet s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.