Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Motorscape s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25025783.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem IS-DIC, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Masérské, rekondiční a regenerační služby , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Robert Krčmář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2023 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Petra Římalová Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.10.2020 do 10.5.2023 |
Adresa | Uhelná 1077, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Alena Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.6.2018 do 10.5.2023 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Petra Římalová Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.6.2017 do 9.10.2020 |
Adresa | 217, 43545 Nová Ves v Horách |
Jméno | Ing. Filip Raboch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.3.2016 do 4.6.2018 |
Adresa | Kolbenova 764/12, 19000 Praha |
Jméno | Bc. Alena Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.1.2018 do 4.6.2018 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Filip Raboch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.3.2016 do 4.6.2018 |
Adresa | Kolbenova 764/12, 19000 Praha |
Jméno | Bc. Alena Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.1.2018 do 4.6.2018 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Bc. Alena Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.1.2007 do 4.1.2018 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Bc. Alena Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.1.2007 do 4.1.2018 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Petra Římalová Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.3.2016 do 11.6.2017 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Petra Římalová Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.3.2016 do 11.6.2017 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Petra Lehká |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.1.2007 do 16.3.2016 |
Adresa | Spojeneckých Letců 866, 43511 Lom |
Jméno | Ing. Filip Raboch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.1.2007 do 9.3.2016 |
Adresa | Kolbenova 12, 19000 Praha 9 |
Jméno | Petr Lehký |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.9.1997 do 11.1.2007 |
Adresa | Čapkova 2028, Litvínov 1 |
Jméno | Ing. Rostislav Mareš |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.9.1997 do 11.1.2007 |
Adresa | Husova 2519, Louny |
Jméno | Bc. Filip Raboch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.3.2006 do 11.1.2007 |
Adresa | Kolbenova 12, 19000 Praha 9 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petra Římalová Lehká |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alena Lehká |
Výpis dat pro firmu Motorscape s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.