Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Motherson SAS Automotive Service Czechia s.r.o., která sídlí v obci Plazy a bylo jí přiděleno IČO 25077830.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SAS Autosystemtechnik s.r.o. se sídlem v obci Plazy byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Andreas Heuser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Gustav - Kastropp 5 , Bad Soden - Salmünster |
Jméno | Frédéric Karim Boumaza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.6.2024 |
Adresa | 2, place de l´Europe , La Wantzenau |
Jméno | Eric Douillet |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.4.2022 do 18.7.2024 |
Adresa | 6 Bis Rue de l'Étang de la Tour , Rambouillet |
Jméno | Francois Adrien Barthel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.9.2018 do 18.7.2024 |
Adresa | Berliner Strasse 65a , Karlsruhe |
Jméno | Fréderic Karim Boumaz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.3.2024 do 21.6.2024 |
Adresa | 2, place de l´Europe , La Wantzenau |
Jméno | Andreas Heuser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.3.2024 do 15.5.2024 |
Adresa | Gustav - Kastropp 5 , Bad Soden - Salmünster |
Jméno | Krzysztof Muskała |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.4.2021 do 26.4.2022 |
Adresa | Felix Mottl Strasse 9 , Karlsruhe |
Jméno | Petra Kusá Boskovičová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.4.2017 do 20.4.2021 |
Adresa | Mliekárenská 16009/3 , Bratislava - Ružinov |
Jméno | Umberto Jose Forno Marcovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.3.2017 do 25.9.2018 |
Adresa | Avda. La Generalitat 36 (Recinto Laystill) , Barcelona, Abrera |
Jméno | Roman Kapias |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2013 do 3.4.2017 |
Adresa | 105, 29471 Sedlec |
Jméno | Petra Kusá Boskovičová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.5.2013 do 3.4.2017 |
Adresa | Niťová 1052/3 , Bratislava |
Jméno | Johann Gurtner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.7.2014 do 27.3.2017 |
Adresa | Im Belli 30 , Brigachtal |
Jméno | Ekkehard Klautke |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.3.2008 do 8.7.2014 |
Adresa | Seilerbahnweg , Königsstein im Taunus |
Jméno | Petra Boskovičová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2013 do 14.5.2013 |
Adresa | Niťová 1052/3 , Bratislava |
Jméno | Dirk Fischer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.11.2011 do 3.5.2013 |
Adresa | , Berghülen, Heimstraße 24, 89180 |
Jméno | Dr. Wolfgang Braun |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.3.2008 do 23.11.2011 |
Adresa | Lärchenweg , Waldbronn |
Jméno | Dr. Gerhard Sander |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.4.2000 do 10.3.2008 |
Adresa | Dukelská 388/56, 29301 Mladá Boleslav |
Jméno | Ing. Lubomír Kubelka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.9.1996 do 13.3.2000 |
Adresa | Vilová , Poděbrady |
Člen statutárního orgánu: | Andreas Heuser |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Fréderic Karim Boumaz |
Výpis dat pro firmu Motherson SAS Automotive Service Czechia s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.