Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MONOCON s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 28514572.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MONOCON s.r.o. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Miroslav Valeš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2020 |
Adresa | Na Pilíři 124, 54201 Žacléř |
Jméno | Miroslav Valeš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2018 do 10.6.2020 |
Adresa | J. A. Komenského 165, 54201 Žacléř |
Jméno | Ivana Grossmannová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.4.2013 do 10.8.2018 |
Adresa | Chelčického 1076, 54232 Úpice |
Jméno | Ing. Miroslav Rousek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.1.2009 do 2.4.2013 |
Adresa | Polská 116, 54101 Trutnov |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Valeš |
---|
Výpis dat pro firmu MONOCON s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.