Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MJM agro, a. s., která sídlí v obci Litovel a bylo jí přiděleno IČO 06642331.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SPVA1, a. s. se sídlem v obci Litovel byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Zámečnictví, nástrojářství , Opravy silničních vozidel , Mlynářství , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Zdeněk Šoustal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 1127/11, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Radomír Šmoldas Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | 96, 78401 Pňovice |
Jméno | Ing. Boleslav Krejčíř |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | Za zahradami 1774/2, 78501 Šternberk |
Jméno | Ing. Zdeněk Šoustal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2019 do 2.2.2024 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 1127/11, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Radomír Šmoldas Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2019 do 2.2.2024 |
Adresa | 96, 78401 Pňovice |
Jméno | Ing. Boleslav Krejčíř |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2024 do 2.2.2024 |
Adresa | Za zahradami 1774/2, 78501 Šternberk |
Jméno | Ing. Boleslav Krejčíř |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2019 do 22.1.2024 |
Adresa | Za zahradami 1774/2, 78501 Šternberk |
Jméno | Zdeněk Šoustal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.11.2017 do 24.1.2019 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 1127/11, 17000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Boleslav Krejčíř |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Šoustal |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radomír Šmoldas Ph.D. |
Výpis dat pro firmu MJM agro, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.