Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu METASPORT akciová společnost, která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 00214132.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem METASPORT akciová společnost se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Vítězná 2757/9h, 70200 Ostrava |
Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2014 do 5.8.2022 |
Adresa | Budečská 2972/1A, 70200 Ostrava |
Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2006 do 8.7.2014 |
Adresa | Budečská 2972/1A, 70200 Ostrava |
Jméno | Ladislav Rychta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2006 do 8.7.2014 |
Adresa | Zdeňka Štěpánka 1880/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Otakar Nedza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2006 do 8.7.2014 |
Adresa | Horymírova 3063/123, 70030 Ostrava |
Jméno | Otakar Nedza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2000 do 24.7.2006 |
Adresa | Reymontova 6, 72000 Ostrava-Hrabová |
Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2000 do 24.7.2006 |
Adresa | Budečská 1a, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Jméno | Ladislav Rychta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.3.2002 do 24.7.2006 |
Adresa | Zd. Štěpánka 1880/6, 70800 Ostrava - Poruba |
Jméno | Ing. Josef Bašátek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2000 do 20.3.2002 |
Adresa | Šeříkova 628/42, 70030 Ostrava - Jih |
Jméno | Ing. Josef Bašátek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.9.1993 do 14.12.2000 |
Adresa | Šeříkova 42, Ostrava - Výškovice |
Jméno | Otakar Nedza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.1996 do 14.12.2000 |
Adresa | Reymontova 6, Ostrava-Hrabová |
Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.1996 do 14.12.2000 |
Adresa | Budečská 1a, Ostrava 1 |
Jméno | Ing. Pavel Fischer |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.12.1994 do 22.8.1996 |
Adresa | Archeologická 1883/4, Praha 5 |
Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.12.1994 do 22.8.1996 |
Adresa | Budečská 1a, Ostrava 1 |
Jméno | JUDr. Václav Medek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 22.8.1996 |
Adresa | Černochova 1072, Praha 5 |
Jméno | Mgr. Rudolf Vobruba |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 22.8.1996 |
Adresa | Růženínská 904, Praha 4 |
Jméno | Ing. Ladislav Císař |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.4.1991 do 10.3.1995 |
Adresa | Pavlovova 27, Ostrava 3 - Zábřeh |
Jméno | Ing. Josef Pospíšil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.12.1994 do 10.3.1995 |
Adresa | Karlovo nám. 30, Praha 2 |
Jméno | Ing. Josef Pospíšil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.4.1991 do 22.12.1994 |
Adresa | Karlovo nám. 30, Praha 2 |
Jméno | Otakar Nedza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.4.1991 do 22.12.1994 |
Adresa | Reymontova 6, Ostrava-Hrabová |
Jméno | Ing. Jiří Chanek |
---|---|
Funkce | člen představenstva a ředitel |
Ve funkci | od 19.4.1991 do 22.12.1994 |
Adresa | Budečská 1a, Ostrava 1 |
Jméno | Ing. Vladimír Urbiš |
---|---|
Funkce | člen přestavenstva |
Ve funkci | od 9.9.1993 do 22.12.1994 |
Adresa | Jaselská 1159, Ostrava-Poruba |
Jméno | Ladislav Cebula |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.9.1993 do 22.12.1994 |
Adresa | Hálkova 3, Opava |
Jméno | Ing. Vladimír Šimíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.4.1991 do 9.9.1993 |
Adresa | Dr. E. Beneše 10, Šumperk |
Jméno | Ing. Josef Bašátek |
---|---|
Funkce | zástupce ředitele |
Ve funkci | od 19.6.1991 do 9.9.1993 |
Adresa | Šeříkova 42, Ostrava - Výškovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Chanek |
---|
Výpis dat pro firmu METASPORT akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.