Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Merlot d´Or, s.r.o., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 63506581.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MERLOT, spol. s r. o. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Diana Sixtová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2016 |
Adresa | Pramenní 2669/16, 30100 Plzeň |
Jméno | Zlatko Míčka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2014 |
Adresa | Pramenní 2806/19, 30100 Plzeň |
Jméno | Zlatko Míčka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 do 22.2.2014 |
Adresa | Pramenní 2806E/19, Plzeň |
Jméno | Zlatko Míčka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1995 do 29.12.2010 |
Adresa | Pittnerova 2, Plzeň |
Jméno | ing. Tomáš Dominec |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1995 do 15.5.2002 |
Adresa | Rezlerova 309, Praha 10 |
Člen statutárního orgánu: | Zlatko Míčka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Diana Sixtová |
Výpis dat pro firmu Merlot d´Or, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.