Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MERKUS s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25737465.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MERKUS s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Realitní zprostředkování , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.12.2016 |
hostinská činnost | 24.5.2004 - 21.12.2016 |
správa a údržba nemovitostí | 24.5.2004 - 21.12.2016 |
pořádání kulturní produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě | 24.5.2004 - 21.12.2016 |
provozování cestovní agentury | 27.2.2002 - 21.12.2016 |
cestovní kancelář | 16.2.1999 - 27.2.2002 |
realitní činnost | 16.2.1999 - 21.12.2016 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 16.2.1999 - 21.12.2016 |
reklamní činnost | 16.2.1999 - 21.12.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uved. v příl.zák.č. 455/91 Sb. o živ. podnikání ve znění p.p. | 16.2.1999 - 21.12.2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti cestovních kanceláří |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Výpis dat pro firmu MERKUS s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.