Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Melax s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24704199.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Melax s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Vadim Sheidelman |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.11.2022 |
Adresa | Nepomuckých 780/9, 19900 Praha |
Jméno | Zayniev Khusen |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.1.2022 do 14.11.2022 |
Adresa | Mikulova 2210/8, 14900 Praha |
Jméno | Andrey Gorbunov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2015 do 13.1.2022 |
Adresa | Tolepova 5/2 , 100000 Karaganda |
Jméno | Yelena Gorbunova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2015 do 13.1.2022 |
Adresa | Tolepova 5/2 , 100000 Karaganda |
Jméno | Anastassiya Parfenova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.10.2020 do 13.1.2022 |
Adresa | Zakšínská 609/13, 19000 Praha |
Jméno | Anastassiya Parfenova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.11.2019 do 2.10.2020 |
Adresa | Zakšínská 609/15, 19000 Praha |
Jméno | Anastassiya Parfenova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2016 do 9.11.2019 |
Adresa | U městských domů 181/5, 17000 Praha |
Jméno | Anastassiya Parfenova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Veletržní 561/55, 17000 Praha |
Jméno | Anastassiya Parfenova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Veletržní 561/55, 17000 Praha |
Jméno | Alexey Melnikov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.4.2015 do 22.5.2015 |
Adresa | , Moskva, Generala Antonova 6-81, 117279 |
Jméno | Alexey Melnikov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.6.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | , Moskva, Generala Antonova 6-81, 117279 |
Jméno | Alexey Melnikov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.6.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | , Moskva, Generala Antonova 6-81, 117279 |
Člen statutárního orgánu: | Yelena Gorbunova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Anastassiya Parfenova |
Člen statutárního orgánu: | Andrey Gorbunov |
Výpis dat pro firmu Melax s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.