Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Medicentrum Beroun a.s., která sídlí v obci Beroun a bylo jí přiděleno IČO 47544384.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Medicentrum Beroun,spol. s r.o. se sídlem v obci Beroun byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Martin Holub |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | K Lípě 89, 26601 Beroun |
Jméno | Ing. Martin Holub |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 5.1.2015 do 1.7.2021 |
Adresa | K Lípě 89, 26601 Beroun |
Jméno | ing. Martin Holub |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.6.1995 do 5.1.2015 |
Adresa | Malá Strana 289, 26707 Chyňava |
Jméno | MUDr. Jiří Spilka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.2.1998 do 24.1.2000 |
Adresa | Pod vodárenskou věží 1189/6 , Praha 8-libeň |
Jméno | MUDr. Jiří Spilka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.2.1994 do 27.2.1998 |
Adresa | Pod vodárenskou věží 1189/6 , Praha 8-libeň |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Holub |
---|
Výpis dat pro firmu Medicentrum Beroun a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.