Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MC Holding a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 26246163.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MC Holding a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 14.8.2023 |
Adresa | 110, 66603 Všechovice |
Jméno | Ing. Martina Hudcová |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 14.8.2023 |
Adresa | Zahradníkova 500/12, 60200 Brno |
Jméno | Bc. Zdeněk Keller |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 14.8.2023 |
Adresa | Šípková 810, 66401 Bílovice nad Svitavou |
Jméno | Jan Šívr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2019 do 14.8.2023 |
Adresa | Dlouhá 582/24C, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Martina Hudcová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2019 do 14.8.2023 |
Adresa | Zahradníkova 500/12, 60200 Brno |
Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2019 do 14.8.2023 |
Adresa | 110, 66603 Všechovice |
Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 110, 66603 Všechovice |
Jméno | Ing. Martina Hudcová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.4.2015 do 18.4.2019 |
Adresa | Zahradníkova 500/12, 60200 Brno |
Jméno | Jan Šívr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.8.2017 do 18.4.2019 |
Adresa | Dlouhá 582/24C, 77900 Olomouc |
Jméno | Jan Šívr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2017 do 6.8.2017 |
Adresa | Dlouhá 582/24C, 77900 Olomouc |
Jméno | Jan Šívr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2017 do 6.8.2017 |
Adresa | Dlouhá 582/24C, 77900 Olomouc |
Jméno | Miroslav Herzán |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2014 do 26.7.2017 |
Adresa | 278, 66466 Medlov |
Jméno | Miroslav Herzán |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2014 do 26.7.2017 |
Adresa | 278, 66466 Medlov |
Jméno | Ing. Martina Hudcová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2014 do 11.4.2015 |
Adresa | náměstí 5. května 1390, 66602 Předklášteří |
Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.9.2011 do 30.5.2014 |
Adresa | 110, 66603 Všechovice |
Jméno | Ing. Martina Hudcová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.2011 do 30.5.2014 |
Adresa | náměstí 5. května 1390, 66602 Předklášteří |
Jméno | Miroslav Herzán |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.10.2012 do 30.5.2014 |
Adresa | 306, 68333 Nesovice |
Jméno | Miroslav Herzán |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2009 do 29.10.2012 |
Adresa | 306, 68333 Nesovice |
Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2010 do 1.9.2011 |
Adresa | Slunečná 6, 63400 Brno |
Jméno | Martina Hudcová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2010 do 1.9.2011 |
Adresa | Palackého 1217, 66602 Předklášteří |
Jméno | Ing. Jitka Nykodémová |
---|---|
Funkce | členka představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2004 do 2.7.2010 |
Adresa | Dunajská 41, 62500 Brno |
Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2009 do 2.7.2010 |
Adresa | Slunečná 6, 63400 Brno |
Jméno | Miroslav Herzán |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.5.2002 do 3.12.2009 |
Adresa | 306, 68333 Nesovice |
Jméno | ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2004 do 3.12.2009 |
Adresa | Slunečná 6, 63400 Brno |
Jméno | Ing. Jiří Krestýn |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2001 do 1.6.2004 |
Adresa | 372, 78385 Šumvald |
Jméno | Ing. Antonín Hájek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 13.5.2002 do 1.6.2004 |
Adresa | 261, 78382 Medlov |
Jméno | Ing. Jan Tolar |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2001 do 13.5.2002 |
Adresa | Svatoplukova 3967/7, 61500 Brno-Židenice |
Jméno | Ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2001 do 13.5.2002 |
Adresa | Antonína Slavíčka 3939/9, 79601 Prostějov |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Krkoška |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martina Hudcová |
Člen statutárního orgánu: | Jan Šívr |
Výpis dat pro firmu MC Holding a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.