Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 04695003.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Maxim-Benedikt s.r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.4.2023 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.4.2022 do 8.4.2023 |
Adresa | Široká 4787/21, 46804 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.1.2021 do 30.4.2022 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
Jméno | Iveta Zemánková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.4.2019 do 27.1.2021 |
Adresa | 23, 75114 Turovice |
Jméno | Silvie Zedníčková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.1.2016 do 10.4.2019 |
Adresa | 244, 79814 Olšany u Prostějova |
Člen statutárního orgánu: | Iveta Zemánková |
---|
Výpis dat pro firmu Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.