Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Max Food SE, která sídlí v obci Chrášťany a bylo jí přiděleno IČO 27149897.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CORTELAZZI FOOD SERVICE s.r.o. se sídlem v obci Chrášťany byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Pekařství, cukrářství , Řeznictví a uzenářství , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ernando Cortelazzi |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.6.2022 |
Adresa | Sazovická 455/26, 15521 Praha |
Jméno | Silvia Cortelazzi |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.2022 |
Adresa | Smetanova 441, 27345 Hřebeč |
Jméno | Stefano Ghiro |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.2022 |
Adresa | Via Gaetano Donizetti 14 , 37049 Villa Bartolomea (VR) |
Jméno | Ernando Cortelazzi |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2017 do 28.6.2022 |
Adresa | Sazovická 455/26, 15521 Praha |
Jméno | Silvia Cortelazzi |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2016 do 28.6.2022 |
Adresa | Smetanova 441, 27345 Hřebeč |
Jméno | Stefano Ghiro |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2017 do 28.6.2022 |
Adresa | Via Gaetano Donizetti 14 , 37049 Villa Bartolomea (VR) |
Jméno | Silvia Cortelazzi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.1.2008 do 1.12.2016 |
Adresa | Máslova 2688/2, 16000 Praha 6 |
Jméno | Silvia Cortelazzi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.1.2008 do 1.12.2016 |
Adresa | Máslova 2688/2, 16000 Praha 6 |
Jméno | Silvia Cortelazzi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2004 do 3.1.2008 |
Adresa | Argentinská 868/5, 17000 Praha 7 |
Jméno | Miroslav Hradil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.5.2004 do 23.3.2005 |
Adresa | Kosmonautů 2840/4, Mělník |
Člen statutárního orgánu: | Silvia Cortelazzi |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Stefano Ghiro |
Člen statutárního orgánu: | Ernando Cortelazzi |
Výpis dat pro firmu Max Food SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.