Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Mattoni 1873 a.s.,
která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 14706725.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Karlovarská minerální voda, a. s.
se sídlem v obci Karlovy Vary
byla založena v roce 1991.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Mattoni 1873 a.s. IČO: 14706725
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Luciano Cirina'
Funkce
2. místopředseda správní rady
Ve funkci
od 14.2.2024
Adresa
Od Vysoké 193/18, 15000 Praha
Jméno
Ing. Ondřej Postránský
Funkce
výkonný místopředseda správní rady
Ve funkci
od 14.2.2024
Adresa
Na Výsluní 711/42, 35301 Mariánské Lázně
Jméno
Oliver Imre Martin
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 28.8.2024
Adresa
Hómezö utca 8 , Budapešť
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
Předseda správní rady
Ve funkci
od 28.8.2024
Adresa
Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
Jméno
Dr. Julius Marhold
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 28.8.2024
Adresa
Siebenhirtergasse 12 , Eisenstadt
Jméno
Oliver Imre Martin
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 26.6.2019do 28.8.2024
Adresa
Hómezö utca 8 , Budapešť
Jméno
Dr. Julius Marhold
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 26.6.2019do 28.8.2024
Adresa
Hans Siebenhitergasse 12 , Eisenstadt
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 20.7.2023do 28.8.2024
Adresa
Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
Jméno
Luciano Cirina'
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 31.8.2023do 14.2.2024
Adresa
Od Vysoké 193/18, 15000 Praha
Jméno
Ing. Ondřej Postránský
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 18.10.2023do 14.2.2024
Adresa
Na Výsluní 711/42, 35301 Mariánské Lázně
Jméno
Dott. Maria Elena Pasquale
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 26.6.2019do 18.10.2023
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Luciano Cirina'
Funkce
Člen správní rady
Ve funkci
od 12.7.2023do 31.8.2023
Adresa
Na Míčánce 1914/35, 16000 Praha
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 1.1.2021do 20.7.2023
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Dott. Antonio Pasquale
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 26.6.2019do 12.7.2023
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Sabina Daniela Soldati
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 21.12.2020do 9.2.2021
Adresa
contrada del Torchio , Bioggio
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 26.6.2019do 1.1.2021
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
statutární ředitel
Ve funkci
od 19.6.2019do 1.1.2021
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Dott. Antonio Pasquale
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 10.7.2014do 26.6.2019
Adresa
Via Maistra n. 130 , Grand Hotel Kronenhof, Pontresina
Jméno
Dr. Julius Marhold
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 10.7.2014do 26.6.2019
Adresa
Siebenhirtergasse 12 , Eisenstadt
Jméno
Dott. Maria Elena Pasquale
Funkce
členka správní rady
Ve funkci
od 10.7.2014do 26.6.2019
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 17.12.2018do 26.6.2019
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Angelo Maria Pasquale
Funkce
statutární ředitel
Ve funkci
od 17.12.2018do 19.6.2019
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Angelo Pasquale
Funkce
statutární ředitel
Ve funkci
od 20.10.2016do 17.12.2018
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Angelo Pasquale
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 20.10.2016do 17.12.2018
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Pasquale
Funkce
statutární ředitel
Ve funkci
od 10.7.2014do 20.10.2016
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Pasquale
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 10.7.2014do 20.10.2016
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Dott. Antonio Pasquale
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 18.7.2012do 10.7.2014
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Alessandro Pasquale
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 18.7.2012do 10.7.2014
Adresa
Mariánské náměstí 159/4, 11000 Praha
Jméno
Dott. Maria Elena Pasquale
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 17.6.2009do 10.7.2014
Adresa
Via Brun , Morcote
Jméno
Dott. Antonio Pasquale
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 17.6.2009do 18.7.2012
Adresa
Via Brun , Morcote
Jméno
Alessandro Pasquale
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 17.6.2009do 18.7.2012
Adresa
Via Brun , Morcote
Jméno
Jan Husák
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 21.9.2006do 2.12.2011
Adresa
Vítězná 524/14, 36001 Karlovy Vary
Jméno
Alessandro Pasquale
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 26.7.2005do 17.6.2009
Adresa
, Morcote, Via Brun, Casa Romana 1, 6922, Švýcarská republika
Výpis dat pro firmu Mattoni 1873 a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.