Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK, která sídlí v obci Praha 2 a bylo jí přiděleno IČO 26536714.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem „Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK“ se sídlem v obci Praha 2 byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Filip Bedoya |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Jedlová 1358/7, 18200 Praha 8 |
Jméno | Ondřej Chwiedziuk |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Na Cvičišti 543/51, 46001 Liberec |
Jméno | Kryštof Matějka |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Eberlova 1474/19, 15500 Praha |
Jméno | Adam Vrba |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Kecova 2862/9, 15500 Praha 5 |
Jméno | Romana Roblíková |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Mírová 472/35, 28924 Milovice |
Jméno | Jakub Landsperský |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 13.7.2024 do 10.8.2024 |
Adresa | 175, 47301 Nový Bor |
Jméno | Kristína Suváková |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 8.7.2023 do 10.8.2024 |
Adresa | Puškinova 2 , Humenné |
Jméno | Ondřej Chwiedziuk |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 8.7.2023 do 10.8.2024 |
Adresa | Na Cvičišti 543/51, 46001 Liberec |
Jméno | Miroslav Šimlaštík |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 8.7.2023 do 10.8.2024 |
Adresa | Lichardova 26 , Trnava |
Jméno | Štěpán Kasáček |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 8.7.2023 do 10.8.2024 |
Adresa | Myslbekova 1077, 67602 Moravské Budějovice |
Jméno | Jakub Landsperský |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 8.7.2023 do 13.7.2024 |
Adresa | Puškinova 93, 46312 Liberec |
Jméno | Monika Bošániová |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 24.9.2022 do 8.7.2023 |
Adresa | Agátova 10 , Malinovo |
Jméno | Bc. Lydia Ceháková |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 24.9.2022 do 8.7.2023 |
Adresa | Husova 250, 37810 České Velenice |
Jméno | Kristína Suváková |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 24.9.2022 do 8.7.2023 |
Adresa | Puškinova 2 , Humenné |
Jméno | Ondřej Chwiedziuk |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 24.9.2022 do 8.7.2023 |
Adresa | Na Cvičišti 543/51, 46001 Liberec |
Jméno | Vojtěch Švandelík |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 16.1.2023 do 8.7.2023 |
Adresa | Mánesova 865/21, 12000 Praha |
Jméno | Vojtěch Švandelík |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 24.9.2022 do 16.1.2023 |
Adresa | Mánesova 865/21, 12000 Praha |
Jméno | Bc. Anna Yaghobová |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 15.4.2022 do 24.9.2022 |
Adresa | Osadní 869/32, 17000 Praha |
Jméno | Monika Bošániová |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 20.7.2021 do 24.9.2022 |
Adresa | Agátova 10 , Malinovo |
Jméno | Michal Kyjovský |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 20.7.2021 do 24.9.2022 |
Adresa | 124, 76861 Osíčko |
Jméno | David Nápravník |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 20.7.2021 do 24.9.2022 |
Adresa | Větrná 265, 25072 Předboj |
Jméno | Vojtěch Švandelík |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 20.7.2021 do 24.9.2022 |
Adresa | Mánesova 865/21, 12000 Praha |
Jméno | Bc. Anna Yaghobová |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 20.7.2021 do 15.4.2022 |
Adresa | Stupkova 1570/6, 17000 Praha |
Jméno | Vojtěch Švandelík |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 27.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | Mánesova 865/21, 12000 Praha |
Jméno | Miroslav Štochel |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 27.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | Pod Koláčovem 1446, 25263 Roztoky |
Jméno | Bc. Anna Yaghobová |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 27.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | Stupkova 1570/6, 17000 Praha |
Jméno | Michal Kyjovský |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 27.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | 124, 76861 Osíčko |
Jméno | David Nápravník |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 27.7.2020 do 20.7.2021 |
Adresa | Větrná 265, 25072 Předboj |
Jméno | Marta Nocarová |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 27.7.2020 |
Adresa | Slovanské údolí 490/83, 31800 Plzeň |
Jméno | Vojtěch Švandelík |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 27.7.2020 |
Adresa | Mánesova 865/21, 12000 Praha |
Jméno | David Nápravník |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 27.7.2020 |
Adresa | Větrná 265, 25072 Předboj |
Jméno | Miroslav Štochel |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 27.7.2020 |
Adresa | Pod Koláčovem 1446, 25263 Roztoky |
Jméno | Bc. Anna Yaghobová |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 15.5.2020 do 27.7.2020 |
Adresa | Stupkova 1570/6, 17000 Praha |
Jméno | Bc. Anna Yaghobová |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 15.5.2020 |
Adresa | Osadní 869/30, 17000 Praha |
Jméno | Anna Yaghobová |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 4.12.2018 do 23.8.2019 |
Adresa | Osadní 869/30, 17000 Praha |
Jméno | Kateřina Žilavá |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 4.12.2018 do 23.8.2019 |
Adresa | Vítkova 1007/6, 39001 Tábor |
Jméno | Marta Nocarová |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 4.12.2018 do 23.8.2019 |
Adresa | Slovanské údolí 490/83, 31800 Plzeň |
Jméno | Miroslav Štochel |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 4.12.2018 do 23.8.2019 |
Adresa | Pod Koláčovem 1446, 25263 Roztoky |
Jméno | Pavel Obdržálek |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 4.12.2018 do 23.8.2019 |
Adresa | Kettnerova 1940/1, 15500 Praha |
Jméno | Miroslav Štochel |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 4.12.2018 |
Adresa | Pod Koláčovem 1446, 25263 Roztoky |
Jméno | Pavel Obdržálek |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 4.12.2018 |
Adresa | Kettnerova 1940/1, 15500 Praha |
Jméno | Jitka Yaghobová |
---|---|
Funkce | Hospodář |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 4.12.2018 |
Adresa | Osadní 869/30, 17000 Praha |
Jméno | Bc. Martin Mach |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 4.12.2018 |
Adresa | Zastávka-U Rybníka 123, 37001 Vrábče |
Jméno | Marta Nocarová |
---|---|
Funkce | člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 4.12.2018 |
Adresa | Slovanské údolí 490/83, 31800 Plzeň |
Jméno | Adolf Středa |
---|---|
Funkce | Abakus |
Ve funkci | od 24.3.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | E. Beneše 2179/117, 37006 České Budějovice |
Jméno | Mgr. Peter Korcsok |
---|---|
Funkce | Náčelník |
Ve funkci | od 24.3.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | A. Gyürkyho 877/2 , Šahy |
Jméno | Šimon Skotnický |
---|---|
Funkce | Podnáčelník |
Ve funkci | od 24.3.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | Mierová 2147/8 , Čadca |
Jméno | Bc. Martin Mach |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 24.3.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | Zastávka-U Rybníka 123, 37001 Vrábče |
Jméno | Jana Novotná |
---|---|
Funkce | Člen Náčelnictva |
Ve funkci | od 24.3.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | Okružní 896/4, 67401 Třebíč |
Člen statutárního orgánu: | Kryštof Matějka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Chwiedziuk |
Člen statutárního orgánu: | Filip Bedoya |
Člen statutárního orgánu: | Adam Vrba |
Člen statutárního orgánu: | Romana Roblíková |
Výpis dat pro firmu Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.