Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Mariner Trade, s.r.o., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 24750140.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Mariner Trade, s.r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Opravy silničních vozidel , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Igor Muzika |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | Rýnovická 3318/69, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Igor Muzika |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.2.2024 do 14.9.2024 |
Adresa | Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Igor Muzika |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.1.2021 do 23.2.2024 |
Adresa | Na Úbočí 5433/49, 46605 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Igor Muzika |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Jitřní 4253/12, 46602 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Libor Pařík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.4.2014 do 21.11.2017 |
Adresa | Stavbařů 3265/11, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Oleksandr Ostolosh |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2010 do 18.4.2014 |
Adresa | Sportovní 554, 46841 Tanvald |
Jméno | Igor Muzika |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2010 do 17.4.2014 |
Adresa | Jitřní 4253/12, 46602 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Petra Koucká Knížová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2010 do 19.11.2010 |
Adresa | Štěpánkova 1065/40, 15000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Igor Muzika |
---|
Výpis dat pro firmu Mariner Trade, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.