Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Marina Lipno Přístav, družstvo, která sídlí v obci Lipno nad Vltavou a bylo jí přiděleno IČO 26027046.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Marina Lipno Přístav, družstvo se sídlem v obci Lipno nad Vltavou byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jindřich Mužík |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2021 |
Adresa | Klatovská třída 2308/172, 30100 Plzeň |
Jméno | Bc. Jaroslav Fleiberk LL.M., DBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.12.2021 |
Adresa | Antonína Slavíčka 991/13, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Jméno | MUDr. Eduard Cimbura CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.1.2020 do 16.11.2023 |
Adresa | Hvězdná 1043/10, 31200 Plzeň |
Jméno | Bc. Jaroslav Fleiberk LL.M., DBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2021 do 8.12.2021 |
Adresa | Žitná 606/29, 11000 Praha |
Jméno | Bc. Jaroslav Fleiberk LL.M., DBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.1.2020 do 23.7.2021 |
Adresa | Brázdimská 1551, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Jméno | Jindřich Mužík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.1.2020 do 10.7.2021 |
Adresa | Klatovská třída 2308/172, 30100 Plzeň |
Jméno | Henricus Hoskam |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.2.2017 do 17.1.2020 |
Adresa | Collinsstraat 2 , Loon op Zand |
Jméno | Maria Adriana Roeland |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 17.1.2020 |
Adresa | Genderensedijk 4 , Genderen |
Jméno | Gerardus Johannes Petrus Maria Rongen |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.10.2016 do 17.1.2020 |
Adresa | Noordkant 13D , Sint Anthonis |
Jméno | Gerardus Johannes Petrus Maria Rongen |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.4.2015 do 24.10.2016 |
Adresa | Noordkant 13D , Sint Anthonis |
Jméno | Joseph Wilhelmus Van Der Voorn |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.4.2015 do 24.10.2016 |
Adresa | Varikstraat 16 , Tilburg |
Jméno | Ronald Martin Middendorp |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2007 do 19.8.2015 |
Adresa | Dienpenbrocklaan 24, 6711 GN Ede |
Jméno | Gerardus Johannes Petrus Maria Rongen |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2007 do 2.4.2015 |
Adresa | Ereprijs 24, 5831 PD Boxmeer |
Jméno | Johann Jakob Grünbauer |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.2.2012 do 2.4.2015 |
Adresa | Dr. Mees ten Oeverlaan 29, Wilnis |
Jméno | Geert Wolting |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2007 do 17.2.2012 |
Adresa | Koudelaan 25, 3723 ME Bilthoven |
Jméno | Zdeněk Zídek |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 2.2.2002 do 20.2.2007 |
Adresa | 125, 38278 Lipno nad Vltavou |
Jméno | Antonín Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 2.2.2002 do 20.2.2007 |
Adresa | 2, 38278 Lipno nad Vltavou |
Jméno | Luboš Krejza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2002 do 20.2.2007 |
Adresa | 76, 38279 Frymburk |
Jméno | Anton Schouten |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 29.8.2000 do 2.2.2002 |
Adresa | 55, 38278 Lipno nad Vltavou |
Jméno | Pavlína Šandová |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 29.8.2000 do 2.2.2002 |
Adresa | Roháče z Dubé 9, 37001 České Budějovice |
Jméno | Philippus R.M. Bosman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2000 do 2.2.2002 |
Adresa | Kramolín 55, 38278 Lipno nad Vltavou |
Člen statutárního orgánu: | Jindřich Mužík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jaroslav Fleiberk LL.M.,DBA |
Výpis dat pro firmu Marina Lipno Přístav, družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.