Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MANA spol.s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49681095.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MANA spol.s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Dominique Andre Bourlet |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.1.2003 do 12.5.2020 |
Adresa | Pplk. Sochora 737/40, 17000 Praha 7 |
Jméno | Stanislav Skalický |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.11.1999 do 4.1.2003 |
Adresa | Wassermannova 1042, 15200 Praha 5 |
Jméno | Dominique Bourlet |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.6.1995 do 17.11.1999 |
Adresa | Francie, Paříž , 17 bis me Pomereu |
Jméno | JUDr. Jiří Krechler |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.1994 do 7.6.1995 |
Adresa | Vostrovská 35, Praha 6 |
Jméno | Raja Alain Marie Chlala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.7.1993 do 18.1.1994 |
Adresa | Pod svahem 481, Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Dominique Andre Bourlet |
---|
Výpis dat pro firmu MANA spol.s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.