Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Mal Pol s.r.o., která sídlí v obci Pavlovice u Přerova a bylo jí přiděleno IČO 64085643.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Mal Pol s.r.o. se sídlem v obci Pavlovice u Přerova byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zednictví , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | RNDr. Vladislav Polívka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | 214, 75111 Pavlovice u Přerova |
Jméno | RNDr. Vladislav Polívka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.11.2016 |
Adresa | 214, 75111 Pavlovice u Přerova |
Jméno | RNDr. Vladislav Polívka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.11.2015 do 15.11.2016 |
Adresa | 214, 75111 Pavlovice u Přerova |
Jméno | RNDr. Vladislav Polívka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.4.2003 do 11.11.2015 |
Adresa | č.p. 214, 75112 Pavlovice u Přerova |
Jméno | RNDr. Vladislav Polívka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.7.1995 do 9.4.2003 |
Adresa | Bajákova 10, Přerov |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Vladislav Polívka |
---|
Výpis dat pro firmu Mal Pol s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.