Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Magnecoil s.r.o., která sídlí v obci Trutnov a bylo jí přiděleno IČO 15039323.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem V A R I A - spol. s r.o. se sídlem v obci Trutnov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení .Jméno | Jakub Furička |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.7.2022 |
Adresa | 444, 54223 Mladé Buky |
Jméno | Ondřej Rychlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.7.2022 |
Adresa | Pomněnková 438, 54102 Trutnov |
Jméno | Ondřej Rychlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.3.2021 do 7.7.2022 |
Adresa | Pomněnková 438, 54102 Trutnov |
Jméno | Oldřich Rychlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.4.2014 do 2.3.2021 |
Adresa | Pomněnková 438, 54102 Trutnov |
Jméno | Oldřich Rychlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2012 do 3.4.2014 |
Adresa | Pomněnková 438, 54102 Trutnov |
Jméno | Ing. Pavel Brát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1993 do 19.11.2012 |
Adresa | Švábenicova 236, 54101 Trutnov |
Jméno | Oldřich Rychlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1993 do 19.11.2012 |
Adresa | Horská , Trutnov |
Jméno | Josef Karlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.4.2010 do 19.11.2012 |
Adresa | Zahradní město 311, 54101 Trutnov |
Jméno | Josef Karlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1993 do 10.4.2010 |
Adresa | Zahradní město 311, 54101 Trutnov |
Jméno | Ing. František Veselý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.8.1996 do 30.12.2009 |
Adresa | Horská 162, 54226 Horní Maršov |
Jméno | Jan Chmelař |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1993 do 8.8.2007 |
Adresa | Palackého 389, 54101 Trutnov |
Jméno | Josef Karlík |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 24.9.1991 do 10.6.1993 |
Adresa | Zahradní město 311, 54101 Trutnov |
Jméno | Jan Chmelař |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 24.9.1991 do 10.6.1993 |
Adresa | Palackého 389, 54101 Trutnov |
Jméno | Ing. Pavel Brát |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 24.9.1991 do 10.6.1993 |
Adresa | Švábenicova 236, 54101 Trutnov |
Jméno | Oldřich Rychlík |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 24.9.1991 do 10.6.1993 |
Adresa | Horská , Trutnov |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Furička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Rychlík |
Výpis dat pro firmu Magnecoil s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.