Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Magát, spol. s r.o., která sídlí v obci Třinec a bylo jí přiděleno IČO 47977043.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Magát, spol. s r. o. se sídlem v obci Třinec byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Klempířství a oprava karoserií , Slévárenství, modelářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Izolatérství .Jméno | Peter Magát |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | Nad Tyrkou 840, 73961 Třinec |
Jméno | Vladimír Magát |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | 334, 73961 Třinec |
Jméno | Peter Magát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.6.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Stred 926 , 02311 Zákopčie |
Jméno | Vladimír Magát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.6.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | 334, 73961 Třinec |
Jméno | Stanislav Magát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2007 do 18.6.2014 |
Adresa | Nad Tyrkou 102, 73961 Třinec |
Jméno | Stanislav Magát |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.6.1994 do 27.9.2007 |
Adresa | Nad Tyrkou 102, Třinec III-Kanada |
Jméno | Hana Pudilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.5.1993 do 16.6.1994 |
Adresa | Jugoslávská 45 , Ostrava-Zábřeh |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Magát |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Peter Magát |
Výpis dat pro firmu Magát, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.