Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LOWE Obořiště s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28194471.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KOSCOM CUTTING HORSE RANCH s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Lenka Šteklová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2021 |
Adresa | Nerudova 205, 25230 Řevnice |
Jméno | Ing. David Štekl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2021 |
Adresa | Václavské náměstí 821/39, 11000 Praha |
Jméno | Martin Kuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2016 do 30.7.2021 |
Adresa | Lužická 1688/40, 12000 Praha |
Jméno | Lada Viesnerová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2016 do 30.7.2021 |
Adresa | Pražská 23, 25202 Jíloviště |
Jméno | Daniel Selichar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.2014 do 24.11.2016 |
Adresa | 182, 26212 Obořiště |
Jméno | Pavel Rejchrt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.6.2015 do 24.11.2016 |
Adresa | U žlábku 717, 15531 Praha |
Jméno | Daniel Selichar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.2014 do 24.11.2016 |
Adresa | 182, 26212 Obořiště |
Jméno | Pavel Rejchrt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.6.2015 do 24.11.2016 |
Adresa | U žlábku 717, 15531 Praha |
Jméno | Martin Kuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2016 do 24.11.2016 |
Adresa | Lužická 1688/40, 12000 Praha |
Jméno | Lada Viesnerová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2016 do 24.11.2016 |
Adresa | Pražská 23, 25202 Jíloviště |
Jméno | Pavel Rejchrt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.4.2015 do 12.6.2015 |
Adresa | U žlábku 717, 15531 Praha 5 |
Jméno | Anna Selicharová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2011 do 8.4.2015 |
Adresa | Krajníkova 530, 25229 Dobřichovice |
Jméno | Daniel Selichar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.10.2012 do 17.5.2014 |
Adresa | Obořiště 182, 26212 Obořiště |
Jméno | Jozef Kosina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.12.2007 do 12.4.2011 |
Adresa | Výtvarnická 1390, 15600 Praha 5 |
Jméno | Jana Jabůrková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.12.2007 do 1.9.2008 |
Adresa | Za Bažantnicí 382/13, 14800 Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Kuk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lada Viesnerová |
Výpis dat pro firmu LOWE Obořiště s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.