LOEM-CZ spol. s r.o. v likvidaci Teplice IČO: 25047850
Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LOEM-CZ spol. s r.o. v likvidaci,
která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 25047850.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem LOEM-CZ spol. s r.o.
se sídlem v obci Teplice
byla založena v roce 1999.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy LOEM-CZ spol. s r.o. v likvidaci IČO: 25047850
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Valery Frolov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 3.6.2024
Adresa
, Sankt Peterburg, Dobrovolcev čp. 16
Jméno
Petr Ivanovskiy
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 25.1.2005
Adresa
Unčínská 1548/18, 41501 Teplice
Jméno
Valerian Buzalskiy
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 25.1.2005
Adresa
Unčínská 1548/18, 41501 Teplice
Jméno
Roman Golovanov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 28.11.2015
Adresa
, Sankt Peterburg, ul. Zamšina čp. 25/2
Jméno
Valery Frolov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 28.11.2015do 3.6.2024
Adresa
Unčínská 1547/16, 41501 Teplice
Jméno
Valery Frolov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 25.1.2005do 28.11.2015
Adresa
Unčínská 1548/18, 41501 Teplice
Jméno
Roman Golovanov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 25.1.2005do 28.11.2015
Adresa
Unčínská 1548/18, 41501 Teplice
Jméno
Valerian Buzalskiy
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 28.1.2004do 25.1.2005
Adresa
Unčínská 1547/16, 41501 Teplice
Jméno
Valeri Frolov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 21.4.2001do 25.1.2005
Adresa
Unčínská 1547/16, 41501 Teplice
Jméno
Petr Ivanovski
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 21.4.2001do 25.1.2005
Adresa
Unčínská 1547/16, 41501 Teplice
Jméno
Roman Golovanov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 21.4.2001do 25.1.2005
Adresa
Unčínská 1547/16, 41501 Teplice
Jméno
Valerian Bouzalski
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 21.4.2001do 28.1.2004
Adresa
Unčínská 1547/16, 41501 Teplice
Jméno
Valeri Frolov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 12.4.1999do 21.4.2001
Adresa
, Sankt Peterburg, Dobrovolcev čp. 16, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473
Jméno
Petr Ivanovski
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 12.4.1999do 21.4.2001
Adresa
, Sankt Peterburg, Nábřeží černé říčky 20, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473
Jméno
Valerian Bouzalski
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 12.4.1999do 21.4.2001
Adresa
, Sankt Peterburg, Graždánský prosp. čp. 117, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473
Jméno
Roman Golovanov
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 12.4.1999do 21.4.2001
Adresa
, Sankt Peterburg, ul. Zamšina čp. 25/2, Ruská federace v ČR. Teplice, K. Čapka 2473
Výpis dat pro firmu LOEM-CZ spol. s r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.