Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LM TRADING s.r.o., která sídlí v obci Tábor a bylo jí přiděleno IČO 26115913.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Marphi, s.r.o. se sídlem v obci Tábor byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Dalibor Lévai |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Havanská 2820/25, 39005 Tábor |
Jméno | Michal Mareš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.2016 |
Adresa | Průběžná 113, 39002 Tábor |
Jméno | Jaroslav Příběnský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.2016 do 18.1.2023 |
Adresa | Družstevní 220, 39002 Tábor |
Jméno | Michal Mareš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.1.2008 do 16.9.2016 |
Adresa | Průběžná 113, 39002 Tábor |
Jméno | Jaroslav Příběnský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2015 do 16.9.2016 |
Adresa | Družstevní 220, 39002 Tábor |
Jméno | Michal Mareš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.1.2008 do 16.9.2016 |
Adresa | Průběžná 113, 39002 Tábor |
Jméno | Jaroslav Příběnský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2015 do 16.9.2016 |
Adresa | Družstevní 220, 39002 Tábor |
Jméno | Jaroslav Příběnský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.2.2007 do 3.8.2015 |
Adresa | Družstevní 220, 39001 Tábor |
Jméno | Michal Mareš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1999 do 7.1.2008 |
Adresa | Berlínská 2747, Tábor |
Jméno | Martin Philipp |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1999 do 21.2.2007 |
Adresa | Lysinská 39, Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Příběnský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Mareš |
Výpis dat pro firmu LM TRADING s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.