Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LKQ CZ s.r.o., která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 24787426.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Auto Kelly a.s. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Opravy silničních vozidel , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické .Jméno | Ing. Jan Kubík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.6.2024 |
Adresa | U Kůlen 713, 26716 Vysoký Újezd |
Jméno | Ing. Milan Opršal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | K Ládví 861/41, 18100 Praha |
Jméno | Petr Wehrenberg |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.1.2022 do 13.6.2024 |
Adresa | Radistů 620/6, 16100 Praha |
Jméno | Radek Milčinský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.11.2020 do 8.6.2022 |
Adresa | Straková 1269, 25242 Jesenice |
Jméno | Ondřej Navrátil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.11.2020 do 12.1.2022 |
Adresa | Podkovářská 933/3, 19000 Praha |
Jméno | Radek Miličinský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.11.2020 do 2.11.2020 |
Adresa | Straková 1269, 25242 Jesenice |
Jméno | Radek Milčinský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.2.2018 do 1.11.2020 |
Adresa | Straková 1269, 25242 Jesenice |
Jméno | Ondřej Navrátil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.2.2018 do 1.11.2020 |
Adresa | Podkovářská 933/3, 19000 Praha |
Jméno | Jiří Novák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.5.2016 do 1.9.2020 |
Adresa | Na Skalce 373, 26701 Králův Dvůr |
Jméno | Walter Coletta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2016 do 7.5.2018 |
Adresa | Via Clerici 21 , Como (CO) |
Jméno | Ondřej Navrátil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.11.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | Podkovářská 933/3, 19000 Praha |
Jméno | Adriano Ceruti |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Via F.lli Cervi 15 , Busto Garolfo (MI) |
Jméno | Adriano Ceruti |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.1.2014 do 9.2.2016 |
Adresa | Via F.lli Cervi 15, Busto Garolfo (MI) |
Jméno | Walter Coletta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.12.2010 do 9.2.2016 |
Adresa | Via Clerici 21, Como (CO) |
Jméno | Ondřej Navrátil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.1.2014 do 26.11.2015 |
Adresa | Podkovářská 933/3, 19000 Praha |
Jméno | Luca Zacchetti |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2013 do 29.1.2014 |
Adresa | Via San Senatore 6/3 , Milán |
Jméno | Adrian Ceruti |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.12.2010 do 29.1.2014 |
Adresa | Via F.lli Cervi 15, Busto Garolfo (MI) |
Jméno | Ondřej Navrátil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.1.2013 do 29.1.2014 |
Adresa | Na Výsluní 653/30, 35301 Mariánské Lázně |
Jméno | Ondřej Navrátil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2013 do 28.1.2013 |
Adresa | Na Výsluní 653/30, 35301 Mariánské Lázně |
Jméno | Ing. Josef Koller |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.12.2010 do 11.1.2013 |
Adresa | U Besedy 320/6, 19014 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Opršal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Kubík |
Výpis dat pro firmu LKQ CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.