Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LENINAKAN s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 28792343.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem LENINAKAN s.r.o. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Karen Khachatryan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.2024 |
Adresa | Andraniki 25, Jerevan |
Jméno | Maya Arzumanyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2017 |
Adresa | Saralanj 11/26 , Abovyan |
Jméno | Karen Khachatryan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 16.9.2024 |
Adresa | Na Labišti 522, 53009 Pardubice |
Jméno | Jan Dašek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.6.2017 do 8.6.2020 |
Adresa | Havlíčkova 1000, 53002 Pardubice |
Jméno | Valentin Badalyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 19.6.2017 |
Adresa | Na Labišti 522, 53009 Pardubice |
Jméno | Arevik Karapetyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 30.1.2017 |
Adresa | Na Labišti 522, 53009 Pardubice |
Jméno | Artur Petrosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Bulharská 982, 53003 Pardubice |
Jméno | Grisha Petrosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Bulharská 982, 53003 Pardubice |
Jméno | Vahagn Muradyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Širazi 34, Jerevan |
Jméno | Mejlum Vardanyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Nairyan 34, Sevan |
Jméno | Karen Mnatsakanyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Čertanovskaja 66 , Moskva |
Jméno | Tigran Petrosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | , Ajgezard |
Jméno | Armen Tsaturyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Oktjabrskaja 48, Rostou |
Jméno | Ishkhan Babayan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Pod Barvířkou 2385/5, 15000 Praha |
Jméno | Armen Manukyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Marie Cibulkové 351/26, 14000 Praha |
Jméno | Karen Manukyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 12.11.2015 |
Adresa | Marie Cibulkové 351/26, 14000 Praha |
Jméno | Karen Mnatsakanyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.4.2013 do 20.2.2015 |
Adresa | Čertanovskaja 66 , Moskva |
Jméno | Armen Manukyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.3.2013 do 20.2.2015 |
Adresa | Covakal Isakov , Jerevan |
Jméno | Valentin Badalyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Na Labišti 522, 53009 Pardubice |
Jméno | Ishkhan Babayan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Mičurin 6, Ečmiadzin |
Jméno | Artur Petrosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | , Ajgezard |
Jméno | Tigran Petrosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | , Ajgezard |
Jméno | Grisha Petrosyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | , Ajgezard |
Jméno | Mejlum Vardanyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Nairyan 34, Sevan |
Jméno | Karen Manukyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Cvakal Isakov 36/2, Jerevan |
Jméno | Karen Khachatryan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Andraniki 25, Jerevan |
Jméno | Armen Tsaturyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Oktjabrskaja 48, Rostou |
Jméno | Arevik Karapetyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Kurchinyan 3, Jerevan |
Jméno | Vahagn Muradyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 20.2.2015 |
Adresa | Širazi 34, Jerevan |
Jméno | Karen Mnatsakanyan |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 28.3.2013 do 3.4.2013 |
Adresa | Čertanovskaja 66 , Moskva |
Jméno | Armen Manukyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2011 do 7.3.2013 |
Adresa | Covakal Isakov 36/2, Jerevan |
Jméno | Arman Hayrapetyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2010 do 4.3.2011 |
Adresa | Ščerbakova 41, Moskva |
Jméno | Edik Velikasov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2010 do 4.3.2011 |
Adresa | Ščerbakova 41, Moskva |
Člen statutárního orgánu: | Maya Arzumanyan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karen Khachatryan |
Výpis dat pro firmu LENINAKAN s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.