Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lagermax Logistics Czech s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 48035131.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem D. S. D. - Drusped, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Michal Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Bělská 1993/24, 40502 Děčín |
Jméno | Ing. Tomáš Žídek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.2018 |
Adresa | Letní 1547, 25301 Hostivice |
Jméno | Marek Komenda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.12.2022 do 1.6.2023 |
Adresa | Rozhraní 388, 66461 Holasice |
Jméno | Herbert Weber |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.8.2018 do 31.12.2022 |
Adresa | Schleiferbachweg 17 , Salzburg |
Jméno | Ing. Tomáš Žídek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.5.2001 do 14.10.2018 |
Adresa | Letní 1547, 25301 Hostivice |
Jméno | Ing. Tomáš Žídek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.5.2001 do 14.10.2018 |
Adresa | Letní 1547, 25301 Hostivice |
Jméno | Alexander Friesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2013 do 30.8.2018 |
Adresa | Reichenhallerstrasse 27 , Bayerisch Gmain |
Jméno | Alexander Friesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2013 do 30.8.2018 |
Adresa | Reichenhallerstrasse 27 , Bayerisch Gmain |
Jméno | Alexander Friesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2002 do 25.6.2013 |
Adresa | K zahrádkám 1003/23, Praha 5 |
Jméno | Franz Lang |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.5.2001 do 3.8.2002 |
Adresa | K zahrádkám 1003/23, Praha 5 |
Jméno | Bruno Baumgartner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.3.1997 do 30.5.2001 |
Adresa | Trojská 126, 17000 Praha 7 |
Jméno | Miroslav Kříž |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.3.1997 do 10.11.1997 |
Adresa | Nad alejí 10, 16000 Praha 6 |
Jméno | Bruno Baumgartner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.1993 do 17.3.1997 |
Adresa | Trojská 126, 17000 Praha 7 |
Jméno | Miroslav Kříž |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.5.1996 do 17.3.1997 |
Adresa | Nad alejí 10, 16000 Praha 6 |
Jméno | Karel Babíček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.11.1992 do 21.5.1996 |
Adresa | Sopotská 619, 18100 Praha 8 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Svoboda |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Žídek |
Výpis dat pro firmu Lagermax Logistics Czech s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.