Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kühne + Nagel, spol. s r.o., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 45787115.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Kühne & Nagel, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Miroslav Pudil |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.6.2024 |
Adresa | Střížkovská 630/114, 18000 Praha |
Jméno | Mitar Mrdić |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2020 |
Adresa | Vardarska 004 , Pančevo |
Jméno | Ing. Miroslav Pudil |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2019 do 8.6.2024 |
Adresa | Teplická 604/15, 19000 Praha |
Jméno | Rade Nikolić |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2019 do 1.8.2020 |
Adresa | Mileve Marić Ajnštajn 94 , Bělehrad |
Jméno | Ing. Vítězslav Folprecht |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.12.1992 do 10.1.2019 |
Adresa | Na bateriích 971/3, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Šepák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 5.8.2017 do 10.1.2019 |
Adresa | Kodymova 2535/16, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Šepák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.11.2008 do 5.8.2017 |
Adresa | Kodymova 2535/16, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Šepák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.12.1992 do 11.11.2008 |
Adresa | Limuzská 1814/17, 10000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Pudil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mitar Mrdić |
Výpis dat pro firmu Kühne + Nagel, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.