Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kremlička & spol. a.s. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Lázně Bělohrad a bylo jí přiděleno IČO 25255118.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Kremlička & spol. a.s. se sídlem v obci Lázně Bělohrad byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Zednictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení .Jméno | Eva Hrubá |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.1.2014 |
Adresa | Nedvězská 2232/20, 10000 Praha |
Jméno | Jiří Kremlička |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 |
Adresa | Horní Nová Ves 136, Lázně Bělohrad |
Jméno | Josef Horník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 |
Adresa | Šalounova 1365, Hořice v Podkrkonoší |
Jméno | Josef Horník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 138, 50801 Sobčice |
Jméno | Jiří Kremlička |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 136, 50781 Lázně Bělohrad |
Jméno | Jiří Kremlička |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 do 4.10.2016 |
Adresa | Horní Nová Ves 136, Lázně Bělohrad |
Jméno | Josef Horník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 do 4.10.2016 |
Adresa | Šalounova 1365, Hořice v Podkrkonoší |
Jméno | Eva Hrubá |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 do 19.1.2014 |
Adresa | Nedvězská 20/2232, Praha |
Jméno | Vladimír Exner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 do 2.6.1997 |
Adresa | Prostřední Nová Ves 95, Lázně Bělohrad |
Jméno | Radovan Kremlička jr. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.1996 do 2.6.1997 |
Adresa | Legionářská 2829, Dvůr Králové nad Labem |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kremlička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Eva Hrubá |
Člen statutárního orgánu: | Josef Horník |
Výpis dat pro firmu Kremlička & spol. a.s. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.