Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KRALUPOL a.s., která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 49679597.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KRALUPOL, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny .Jméno | Ing. Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Jiřina Lošťáková |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Ledenická-St. Pohůrka 158, 37006 Srubec |
Jméno | Ing. Jiřina Lošťáková |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 5.6.2014 do 26.6.2024 |
Adresa | Ledenická-St. Pohůrka 158, 37006 Srubec |
Jméno | Ing. Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 1.1.2021 do 26.6.2024 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 1.1.2021 do 26.6.2024 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Jméno | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 5.6.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 5.6.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 5.6.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | Jakub Hrňák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2013 do 5.6.2014 |
Adresa | Lužická 45, 27751 Nelahozeves |
Jméno | Petr Nimč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2013 do 5.6.2014 |
Adresa | Zemědělská 1579/16, 16000 Praha |
Jméno | Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2013 do 5.6.2014 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2013 do 8.2.2013 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2012 do 31.1.2013 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Jméno | Marc Jacob Van Der Spek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.10.2010 do 14.8.2012 |
Adresa | , Bern, Viktoriastrasse 67, 3013 |
Jméno | Christian Henri Leon Cochet |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.6.2007 do 11.10.2010 |
Adresa | Rue des Fontaines , Mareil Sur Mauldre |
Jméno | Ing. Pavel Bartl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.12.2006 do 6.6.2007 |
Adresa | Nová 220, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jméno | Ing. Pavel Šenych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.1.2004 do 11.12.2006 |
Adresa | K závětinám 757, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.11.2003 do 26.1.2004 |
Adresa | Hanzlíkova 530/7, 18100 Praha |
Jméno | ing. Tomáš Chytráček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1999 do 1.11.2003 |
Adresa | Evropská 677/150, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Václav Přibyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.8.1999 do 7.10.2002 |
Adresa | Jinonická 768/31, 15000 Praha |
Jméno | ing. Radovan Veselý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1999 do 20.8.1999 |
Adresa | Zahradní 20, 35707 Oloví |
Jméno | Ing. Karel Skrbek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.1.1997 do 10.6.1999 |
Adresa | Vltavská 776, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jméno | ing. Miroslav Pernický |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.1.1999 do 10.6.1999 |
Adresa | Za žižkovskou vozovnou 2687/18, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Vladimír Linda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.1.1997 do 7.1.1999 |
Adresa | Masarykova 635, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jméno | ing. Vladimír Linda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.1994 do 15.1.1997 |
Adresa | Masarykova 635, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jméno | ing. Karel Skrbek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.11.1994 do 15.1.1997 |
Adresa | Vltavská 776, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jméno | ing. Jiří Vižďa |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.1994 do 17.11.1994 |
Adresa | Plácelova 823/1, 50003 Hradec Králové |
Jméno | ing. Karel Skrbek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.6.1993 do 8.3.1994 |
Adresa | Vltavská 776 , Kralupy nad Vltavou II |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiřina Lošťáková |
Výpis dat pro firmu KRALUPOL a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.