Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOVOKAPA CZ s.r.o., která sídlí v obci Chlustina a bylo jí přiděleno IČO 28500130.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KOVOKAPA CZ s.r.o. se sídlem v obci Chlustina byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství .Jméno | Dita Součková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.1.2022 |
Adresa | Macháčkova 111, 26761 Cerhovice |
Jméno | Dita Součková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2019 do 8.1.2022 |
Adresa | Nad Úvozem 923, 26751 Zdice |
Jméno | Dita Součková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2016 do 18.1.2019 |
Adresa | Na Podkově 463, 26753 Žebrák |
Jméno | Dita Součková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.2.2010 do 22.2.2016 |
Adresa | Na Podkově 463, 26753 Žebrák |
Jméno | Pavel Brázda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.12.2008 do 15.2.2010 |
Adresa | Dr. Steinera 15, 27201 Kladno |
Jméno | Karel Špička |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.12.2008 do 15.2.2010 |
Adresa | Na Podkově 463, 26753 Žebrák |
Člen statutárního orgánu: | Dita Součková |
---|
Výpis dat pro firmu KOVOKAPA CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.