Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOVO Třinec s.r.o., která sídlí v obci Třinec a bylo jí přiděleno IČO 25861948.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KOVO Třinec s.r.o. se sídlem v obci Třinec byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Slévárenství, modelářství , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Gabriela Konderlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.3.2018 |
Adresa | 472, 73961 Třinec |
Jméno | JUDr. Henryk Kopec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2014 |
Adresa | 411, 73961 Třinec |
Jméno | Bc. Gabriela Konderlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.4.2015 |
Adresa | 472, 73961 Třinec |
Jméno | Bc. Gabriela Konderlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.4.2015 do 1.3.2018 |
Adresa | 472, 73961 Třinec |
Jméno | Ing. Pavel Madeja |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 5.2.2018 |
Adresa | 470, 73961 Třinec |
Jméno | Martin Madeja |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 5.2.2018 |
Adresa | 369, 73961 Třinec |
Jméno | Božena Madejová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 5.2.2018 |
Adresa | 369, 73961 Třinec |
Jméno | Bc. Gabriela Dolečková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2014 do 16.4.2015 |
Adresa | 472, 73961 Třinec |
Jméno | Božena Madejová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.6.2005 do 14.7.2014 |
Adresa | Konská 369, 73961 Třinec |
Jméno | JUDr. Henryk Kopec |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.6.2005 do 14.7.2014 |
Adresa | Konská 411, 73961 Třinec |
Jméno | Bc. Gabriela Dolečková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2008 do 14.7.2014 |
Adresa | 472, 73961 Třinec |
Jméno | Ing. Pavel Madeja |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2008 do 14.7.2014 |
Adresa | 470, 73961 Třinec |
Jméno | Martin Madeja |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2008 do 14.7.2014 |
Adresa | 369, 73961 Třinec |
Jméno | Božena Madejová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2000 do 11.6.2005 |
Adresa | Podlesí 369, Třinec 2 |
Jméno | JUDr. Henryk Kopec |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2000 do 11.6.2005 |
Adresa | Podlesí 411, Třinec 2 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Henryk Kopec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gabriela Konderlová MBA |
Výpis dat pro firmu KOVO Třinec s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.