Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOSTA Příbram s.r.o., která sídlí v obci Příbram a bylo jí přiděleno IČO 26509601.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KOSTA Příbram s.r.o. se sídlem v obci Příbram byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jurij Kostjak |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2023 |
Adresa | Čs. armády 27, 26101 Příbram |
Jméno | Jiří Bulina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2014 do 27.11.2023 |
Adresa | Pecovská 510, 26101 Příbram |
Jméno | Jiří Bulina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.6.2005 do 14.8.2014 |
Adresa | Čechovská 60, 26101 Příbram VIII |
Jméno | Milan Pilous |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.2.2002 do 22.9.2008 |
Adresa | Družstevní 274, 26101 Příbram V |
Jméno | RNDr. Petr Černohorský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.2.2002 do 4.8.2005 |
Adresa | Balbínova 384, 26101 Příbram II |
Jméno | Jiří Bulina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.2.2002 do 22.6.2005 |
Adresa | Čechovská 61, 26101 Příbram VIII |
Člen statutárního orgánu: | Jurij Kostjak |
---|
Výpis dat pro firmu KOSTA Příbram s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.