Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KORVAN s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27959082.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KORVAN s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Alexandra Sotnikova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.3.2011 |
Adresa | ul. Tirská 6a, Bratsk 12, Irkutská oblast |
Jméno | Nina Korobkova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2008 |
Adresa | ul. Tirská 6a, Bratsk 12, Irkutská oblast |
Jméno | Victor Korobkov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2008 |
Adresa | ul. Tirská 6a, Bratsk 12, Irkutská oblast |
Jméno | Tatiana Firstova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2007 do 30.5.2018 |
Adresa | Tibetská 806, 10600 Praha 6 |
Jméno | Alexandra Korobkova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2008 do 23.3.2011 |
Adresa | ul. Tirská 6a, Bratsk 12, Irkutská oblast |
Člen statutárního orgánu: | Alexandra Sotnikova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Victor Korobkov |
Člen statutárního orgánu: | Nina Korobkova |
Člen statutárního orgánu: | Tatiana Firstova |
Výpis dat pro firmu KORVAN s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.