Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOOPERATIVA vod družstvo, která sídlí v obci Uhlířské Janovice a bylo jí přiděleno IČO 00028525.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KOOPERATIVA, výrobní družstvo se sídlem v obci Uhlířské Janovice byla založena v roce 1969. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Zednictví , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Zámečnictví, nástrojářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | Předseda družstva |
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 29.5.2018 do 27.9.2023 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Igor Bárta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | 2, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Igor Bárta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | 2, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2008 do 7.10.2014 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2008 do 7.10.2014 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Igor Bárta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2008 do 7.10.2014 |
Adresa | 2, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 5.2.2002 do 6.11.2008 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 5.2.2002 do 6.11.2008 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Petr Pařízek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.2.2002 do 6.11.2008 |
Adresa | Štefánikova 214, 28401 Kutná Hora |
Jméno | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 15.3.1996 do 5.2.2002 |
Adresa | Okružní 677, Uhlířské Janovice |
Jméno | ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 2.6.2001 do 5.2.2002 |
Adresa | Třebízského 466, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Petr Pařízek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.6.2001 do 5.2.2002 |
Adresa | Štefánikova 214, Kutná Hora |
Jméno | ing. Radim Nešpor |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1997 do 2.6.2001 |
Adresa | Kodaňská 48, Praha 10 |
Jméno | ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1997 do 2.6.2001 |
Adresa | Třebízského 466, Uhlířské Janovice |
Jméno | Miloslav Kahoun |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 17.4.1997 |
Adresa | 177, Postupice |
Jméno | Josef Ondráček |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 23.11.1992 do 17.4.1997 |
Adresa | Kolínská 732, Uhlířské Janovice |
Jméno | Roman Tvaroha |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.4.1997 |
Adresa | B.Němcové 649, Uhlířské Janovice |
Jméno | Josef Zouplna |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.4.1997 |
Adresa | Luční 658, Uhlířské Janovice |
Jméno | Antonín Stoupa |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.4.1997 |
Adresa | Polní ul. 354, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 15.3.1996 do 17.4.1997 |
Adresa | Třebízského 466, Uhlířské Janovice |
Jméno | Jaroslav Veselý |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 27.9.1993 do 15.3.1996 |
Adresa | Ladova 569, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 27.9.1993 do 15.3.1996 |
Adresa | , Janovická Lhota |
Jméno | Josef Batelka |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.12.1993 |
Adresa | Luční 657, Uhlířské Janovice |
Jméno | Jiří Pavlík |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 7.1.1991 do 7.12.1993 |
Adresa | Lipová 520, Uhlířské Janovice |
Jméno | Antonín Filip |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 23.11.1992 do 7.12.1993 |
Adresa | 9.května 737, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 27.9.1993 |
Adresa | , Janovická Lhota |
Jméno | Jaroslav Veselý |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 23.11.1992 do 27.9.1993 |
Adresa | Ladova 569, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Jaromír Čermák |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 23.11.1992 |
Adresa | Leninova 530, Přelouč |
Jméno | Miroslav Brunclík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 23.11.1992 |
Adresa | 763, Vlašim |
Jméno | Ing. Jaroslav Zlatý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 23.11.1992 |
Adresa | Za Ferenitkou 9, Nitra |
Jméno | Vladimír Dudek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.1.1991 |
Adresa | K hájkům 625, Uhlířské Janovice |
Jméno | Eva Pokorná |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.1.1991 |
Adresa | 213, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ján Urban |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.1.1991 |
Adresa | Novozámecká 1447/207, Zvolen |
Jméno | Jindřich Kašpar |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 17.3.1969 do 25.4.1990 |
Adresa | 421, Uhlířské Janovice |
Jméno | Miroslav Brunclík |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 17.3.1969 do 25.4.1990 |
Adresa | 763, Vlašim |
Jméno | Vladimír Škramlík |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.5.1977 do 25.4.1990 |
Adresa | 126, Postoupice |
Jméno | Jaroslava Čebišová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.5.1977 do 25.4.1990 |
Adresa | 23, Zbizuby |
Jméno | Antonín Janů |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 12.5.1982 do 25.4.1990 |
Adresa | Husova 21, Uhlířské Janovice |
Jméno | Josef Kmoch |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 10.10.1985 do 25.4.1990 |
Adresa | 11, Staňkovice |
Jméno | Jaroslav Hejný |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 22.4.1983 do 20.4.1989 |
Adresa | 501, Uhlířské Janovice |
Jméno | Antonín Rendl |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 8.12.1983 do 10.10.1985 |
Adresa | Lipová 587, Zruč nad Sázavou |
Jméno | Jan Horák |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 12.5.1982 do 8.12.1983 |
Adresa | Havlíčkova 100, Kolín IV |
Jméno | Štefan Horský |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 30.10.1976 do 22.4.1983 |
Adresa | Pod vinohradmi 496, Nitra |
Jméno | Josef Zouplna |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.5.1977 do 12.5.1982 |
Adresa | 20, Mitrov |
Jméno | Jaroslav Hejný |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.9.1980 do 12.5.1982 |
Adresa | 501, Uhlířské Janovice |
Jméno | Oldřich Vyhnálek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.9.1974 do 29.9.1980 |
Adresa | 565, Uhlířské Janovice |
Jméno | Evžena Vrbová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.9.1974 do 24.5.1977 |
Adresa | 22, Vranice |
Jméno | Jaroslav Hejný |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.9.1974 do 24.5.1977 |
Adresa | 501, Uhlířské Janovice |
Jméno | Pavel Jíša |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.9.1974 do 24.5.1977 |
Adresa | 84, Postupice |
Jméno | Ladislav Hilš |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 22.10.1975 do 30.10.1976 |
Adresa | Kubátova 375, Uhlířské Janovice |
Jméno | Ladislav Zouplna |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.9.1974 do 22.10.1975 |
Adresa | 20, Mitrov |
Jméno | Ladislav Hilš |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.3.1969 do 17.9.1974 |
Adresa | 40, Opatovice II |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Meloun |
---|
Výpis dat pro firmu KOOPERATIVA vod družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.