Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. Praha 10 IČO: 25820826
Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.,
která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 25820826.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem WEBCOM a.s.
se sídlem v obci Praha 10
byla založena v roce 1998.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. IČO: 25820826
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Ing. Petr Valenta Ph.D.
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 1.4.2021
Adresa
Útěchovská 730/2b, 64400 Brno
Jméno
Ing. Martin Pondělíček
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 1.4.2021
Adresa
265, 25241 Libeř
Jméno
Pavel Vaněk
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 6.8.2023
Adresa
61, 25768 Dolní Kralovice
Jméno
Pavel Vaněk
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 1.4.2021do 6.8.2023
Adresa
Smetanova 170, 25768 Dolní Kralovice
Jméno
Ing. Tomáš Petr
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 13.11.2015do 1.4.2021
Adresa
V Podlesí 114, 25242 Jesenice
Jméno
Pavel Vaněk
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 10.2.2021do 1.4.2021
Adresa
Smetanova 170, 25768 Dolní Kralovice
Jméno
Ing. Pavel Štěpán
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 5.12.2020do 1.4.2021
Adresa
Postlova 698, 19800 Praha
Jméno
Ing. Roman Tihelka
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 14.1.2020do 1.4.2021
Adresa
Vidoulská 773/18, 15800 Praha
Jméno
Ing. Martin Pondělíček
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 14.1.2020do 1.4.2021
Adresa
265, 25241 Libeř
Jméno
Ing. Dušan Taraba PhD.
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 28.11.2018do 1.4.2021
Adresa
Boženy Němcové 766/4, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jméno
Ing. Pavel Čurda
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 25.4.2018do 1.4.2021
Adresa
Kytnerova 534/17, 62100 Brno
Jméno
Pavel Vaněk
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 28.11.2018do 10.2.2021
Adresa
17, 25768 Dolní Kralovice
Jméno
Ing. Petr Provazník
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 21.5.2019do 5.12.2020
Adresa
Podpěrova 433/3, 62100 Brno
Jméno
Bc. Stanislav Hlobilek MBA
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 17.7.2017do 14.1.2020
Adresa
193, 75353 Všechovice
Jméno
Ing. Martin Pondělíček
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 30.5.2019do 14.1.2020
Adresa
265, 25241 Libeř
Jméno
Ing. Martin Pondělíček
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 24.6.2014do 30.5.2019
Adresa
265, 25241 Libeř
Jméno
Ing. Tomáš Bednář
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 28.8.2015do 21.5.2019
Adresa
Mojžíšova 2901/17, 61200 Brno
Jméno
Dušan Taraba
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 5.2.2014do 28.11.2018
Adresa
Boženy Němcové 766/4, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Výpis dat pro firmu Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.