Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Komsstav s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 25422880.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Komsstav s.r.o. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Iurie Mirza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.7.2008 |
Adresa | Cukrovarská 36/33, 19600 Praha |
Jméno | Igor Rotaru |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.12.2006 do 8.7.2008 |
Adresa | Moravanská 263/87, 61900 Brno |
Jméno | Vasyl Kopeljuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2003 do 15.12.2006 |
Adresa | Dlouhá 2738, 27201 Kladno |
Jméno | Yaroslav Soychak |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.11.2000 do 18.7.2003 |
Adresa | , Ukrajina, Zakarpatská oblast, m.Rachiv, ul. Verchovynska č. 10, pobyt v ČR: Stráž nad Nisou, ul. U Kina 147, pSČ 463 03 |
Člen statutárního orgánu: | Iurie Mirza |
---|
Výpis dat pro firmu Komsstav s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.