Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOMPAKTA INVEST a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25329120.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ARKONA a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě .Jméno | Ing. Oldřich Hlobil |
---|---|
Funkce | Člen správní rady |
Ve funkci | od 2.2.2023 |
Adresa | Bohuslavská 1483, 75131 Lipník nad Bečvou |
Jméno | Božena Hlobilová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.4.2021 do 2.2.2023 |
Adresa | Bohuslavská 1483, 75131 Lipník nad Bečvou |
Jméno | Leoš Zdráhal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.7.2016 do 2.2.2023 |
Adresa | 28, 75116 Tučín |
Jméno | Ing. Oldřich Hlobil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.3.2018 do 2.2.2023 |
Adresa | Bohuslavská 1483, 75131 Lipník nad Bečvou |
Jméno | Božena Hlobilová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.3.2007 do 4.4.2021 |
Adresa | Bohuslavská 1483, 75131 Lipník nad Bečvou |
Jméno | Ing. Oldřich Hlobil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.3.2007 do 23.3.2018 |
Adresa | Bohuslavská 1483, 75131 Lipník nad Bečvou |
Jméno | Ing. Oldřich Hlobil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.3.2007 do 23.3.2018 |
Adresa | Bohuslavská 1483, 75131 Lipník nad Bečvou |
Jméno | Leoš Zdráhal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2002 do 3.7.2016 |
Adresa | č. 28, Tučín |
Jméno | Ing. Oldřich Hlobil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.4.1998 do 23.3.2007 |
Adresa | Zahradní 1263, Lipník nad Bečvou |
Jméno | Božena Hlobilová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2002 do 23.3.2007 |
Adresa | Zahradní 1263, Lipník nad Bečvou I - Město |
Jméno | Ing. Pavel Böhm |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.4.1998 do 3.9.2002 |
Adresa | Sumínova 6, Přerov |
Jméno | Božena Hlobilová |
---|---|
Funkce | členka představenstva |
Ve funkci | od 23.4.1998 do 3.9.2002 |
Adresa | Zahradní 1263, Lipník nad Bečvou |
Jméno | Tomáš Raždík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.3.1997 do 23.4.1998 |
Adresa | Družstevní 435, 76315 Slušovice |
Jméno | Ing. Lubomír Pospišilík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.3.1997 do 23.4.1998 |
Adresa | U Vodojemu 576, 76315 Slušovice |
Jméno | Zdeňka Štěpánů |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.3.1997 do 23.4.1998 |
Adresa | 219, 76315 Všemina |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oldřich Hlobil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Božena Hlobilová |
Člen statutárního orgánu: | Leoš Zdráhal |
Výpis dat pro firmu KOMPAKTA INVEST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.