Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Koloseum River, a.s., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 25069322.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AUTOVARS a.s. se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel .Jméno | Michal Skala |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2023 |
Adresa | Jivenská 1273/1, 14000 Praha |
Jméno | Petr Kulhánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.2014 do 28.11.2023 |
Adresa | Keramická 218/6, 17000 Praha |
Jméno | Miloslav Vít |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.12.2010 do 29.4.2014 |
Adresa | Dürerova 2176/16, Praha 10 |
Jméno | Miloslav Vít |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2008 do 15.12.2010 |
Adresa | Dürerova 2176/16, Praha 10 |
Jméno | Miroslav Černý |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2008 do 15.12.2010 |
Adresa | Kosmická 745/17, Praha 4 |
Jméno | Vlasta Vítová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2008 do 15.12.2010 |
Adresa | Dürerova 2176/16, Praha 10 |
Jméno | JUDr. Jaroslav Přeček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1996 do 30.4.2008 |
Adresa | Václavské nám. 18 , Praha 1 |
Jméno | ing. Pavel Přeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1996 do 30.4.2008 |
Adresa | Václavské nám. 18 , Praha 1 |
Jméno | ing. Tamara Přečková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.1.2005 do 30.4.2008 |
Adresa | Orebitská 633/13, 13000 Praha 3 |
Jméno | ing. Tamara Přečková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1996 do 26.1.2005 |
Adresa | Václavské nám. 18, Praha 1 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Skala |
---|
Výpis dat pro firmu Koloseum River, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.