Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KODAVO, spol. s r.o., která sídlí v obci Halámky a bylo jí přiděleno IČO 48203831.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KODAVO, spol. s r.o. se sídlem v obci Halámky byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Veronika Kohoutová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.12.2022 |
Adresa | 41, 38218 Rožmberk nad Vltavou |
Jméno | Zdeňka Pařízková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.12.2022 |
Adresa | Hlinice 173, 38281 Besednice |
Jméno | Miroslav Korecký |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2022 |
Adresa | Strakonická 272, 39701 Písek |
Jméno | Václav Lattner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2022 do 8.12.2022 |
Adresa | 71, 38272 Dolní Dvořiště |
Jméno | Jan Volf |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.6.2014 do 11.8.2022 |
Adresa | 78, 37806 Halámky |
Jméno | Ing. Jiří Potocký |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.6.2014 do 11.8.2022 |
Adresa | 151, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Jméno | Jan Volf |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 18.6.2014 |
Adresa | 78, Halámky |
Jméno | Ing. Jiří Potocký |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.11.2011 do 18.6.2014 |
Adresa | 151, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Jméno | Ing. Jiří Potocký |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 8.11.2011 |
Adresa | , Tušť 151, 378 06 Suchdol nad Lužnicí |
Jméno | Eduard Kodim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 9.7.2003 |
Adresa | Pražská 576, Suchdol nad Lužnicí |
Jméno | Eduard Kodim |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.12.1992 do 30.4.2003 |
Adresa | Pražská 576, Suchdol nad Lužnicí |
Jméno | Ing. Jiří Potocký |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.4.1993 do 30.4.2003 |
Adresa | Hliník 834, Třeboň |
Jméno | Jan Volf |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.2.1996 do 30.4.2003 |
Adresa | 78, Halámky |
Jméno | Daniel Dvořák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.2.1996 do 17.3.1997 |
Adresa | 576, Tušť |
Jméno | Daniel Dvořák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.12.1992 do 14.4.1993 |
Adresa | 136 , Tušť |
Jméno | Jan Volf |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.12.1992 do 14.4.1993 |
Adresa | 78, Halámky |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Korecký |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Veronika Kohoutová |
Člen statutárního orgánu: | Zdeňka Pařízková |
Výpis dat pro firmu KODAVO, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.