Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Klub českých turistů, odbor Nové Město pod Smrkem, která sídlí v obci Nové Město pod Smrkem a bylo jí přiděleno IČO 72755148.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Klub českých turistů, odbor Nové Město pod Smrkem se sídlem v obci Nové Město pod Smrkem byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin .Jméno | Petra Suková |
---|---|
Funkce | Předsedkyně |
Ve funkci | od 31.5.2024 |
Adresa | Kmochova 577, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Jaroslav Maděra |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 11.6.2022 do 31.5.2024 |
Adresa | Kmochova 575, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Renata Likavcová |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 13.2.2019 do 11.6.2022 |
Adresa | Jindřichovická 495, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Pavel Šmidrkal |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 13.2.2019 do 11.6.2022 |
Adresa | U střelnice 959, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Matouš Husák |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 13.2.2019 do 11.6.2022 |
Adresa | Mánesova 929, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Pavel Peuker |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 24.3.2021 do 11.6.2022 |
Adresa | 314, 46365 Jindřichovice pod Smrkem |
Jméno | Jaroslav Maděra |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 7.4.2021 do 11.6.2022 |
Adresa | Kmochova 575, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Tomáš Baier |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 13.2.2019 do 7.4.2021 |
Adresa | Mánesova 938, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jméno | Pavel Peuker |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.12.2019 do 24.3.2021 |
Adresa | 339, 46365 Jindřichovice pod Smrkem |
Jméno | Pavel Peuker |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 13.2.2019 do 1.12.2019 |
Adresa | 314, 46365 Jindřichovice pod Smrkem |
Jméno | Jaroslav Maděra |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 25.9.2015 do 13.2.2019 |
Adresa | Kmochova 575, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Člen statutárního orgánu: | Petra Suková |
---|
Výpis dat pro firmu Klub českých turistů, odbor Nové Město pod Smrkem obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.