Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KLATOS GASTRO, s.r.o., která sídlí v obci Přelíc a bylo jí přiděleno IČO 26427664.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KLATOS GASTRO, s.r.o. se sídlem v obci Přelíc byla založena v roce 2001. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | RSDr. Jana Klasová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | 167, 27023 Křivoklát |
Jméno | Michal David |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2020 |
Adresa | Sokolovská 166, 25261 Jeneč |
Jméno | RSDr. Jana Klasová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.1.2001 do 10.8.2024 |
Adresa | 89, 27401 Slaný |
Jméno | Michal David |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.2.2004 do 10.1.2020 |
Adresa | Plynárenská 1455/20, 27401 Slaný |
Jméno | Alena Tomišková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.1.2001 do 10.2.2004 |
Adresa | Na Dolíkách 509, 27401 Slaný |
Člen statutárního orgánu: | Michal David |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | RSDr. Jana Klasová |
Výpis dat pro firmu KLATOS GASTRO, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.