Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KLAS a.s., která sídlí v obci Miličín a bylo jí přiděleno IČO 46357394.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KLAS a.s. se sídlem v obci Miličín byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů .Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2023 |
Adresa | Doudlebská 639, 39143 Mladá Vožice |
Jméno | Pavel Matoušek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 9, 25786 Miličín |
Jméno | Vladimír Růžička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 9, 25786 Miličín |
Jméno | Libuše Trefilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 11, 25786 Miličín |
Jméno | Eduard Homola |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 61, 39143 Oldřichov |
Jméno | Lukáš Pětník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 20, 25786 Miličín |
Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2022 do 27.4.2023 |
Adresa | 30, 25786 Miličín |
Jméno | Eduard Homola |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.5.2017 do 27.5.2022 |
Adresa | 61, 39143 Oldřichov |
Jméno | Libuše Trefilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.5.2017 do 27.5.2022 |
Adresa | 11, 25786 Miličín |
Jméno | Vladimír Růžička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.5.2017 do 27.5.2022 |
Adresa | 9, 25786 Miličín |
Jméno | Pavel Matoušek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.5.2017 do 27.5.2022 |
Adresa | 9, 25786 Miličín |
Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.5.2017 do 27.5.2022 |
Adresa | 30, 25786 Miličín |
Jméno | Ing. Eva Táborská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.5.2017 do 27.5.2022 |
Adresa | 1, 25786 Miličín |
Jméno | Eduard Homola |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2012 do 12.5.2017 |
Adresa | 61, 39143 Oldřichov |
Jméno | Eva Táborská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.11.2013 do 12.5.2017 |
Adresa | 1, 25786 Miličín |
Jméno | Miroslav Matoušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 do 12.5.2017 |
Adresa | 3, 25786 Miličín |
Jméno | Libuše Trefilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 do 12.5.2017 |
Adresa | 11, 25786 Miličín |
Jméno | Pavel Matoušek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.6.2016 do 12.5.2017 |
Adresa | 9, 25786 Miličín |
Jméno | Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2017 do 12.5.2017 |
Adresa | 30, 25786 Miličín |
Jméno | Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2017 do 12.5.2017 |
Adresa | 30, 25786 Miličín |
Jméno | Eduard Homola |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2012 do 12.5.2017 |
Adresa | 61, 39143 Oldřichov |
Jméno | Eva Táborská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.11.2013 do 12.5.2017 |
Adresa | 1, 25786 Miličín |
Jméno | Miroslav Matoušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 do 12.5.2017 |
Adresa | 3, 25786 Miličín |
Jméno | Libuše Trefilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 do 12.5.2017 |
Adresa | 11, 25786 Miličín |
Jméno | Pavel Matoušek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.6.2016 do 12.5.2017 |
Adresa | 9, 25786 Miličín |
Jméno | Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.11.2013 do 19.2.2017 |
Adresa | Imramovského 479, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.11.2013 do 19.2.2017 |
Adresa | Imramovského 479, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | Pavel Matoušek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2012 do 19.6.2016 |
Adresa | Nasavrky 9, 25786 Miličín |
Jméno | Libuše Trefilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2002 do 26.6.2014 |
Adresa | Malovice 11, 25786 Miličín |
Jméno | Miroslav Matoušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2009 do 26.6.2014 |
Adresa | 3, 25786 Miličín |
Jméno | Ing. Eva Táborská |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2007 do 15.11.2013 |
Adresa | 1, 25786 Miličín |
Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.3.2013 do 15.11.2013 |
Adresa | Imramovského 479, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2012 do 19.3.2013 |
Adresa | Imramovského 479, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2012 do 11.5.2012 |
Adresa | Imramovského 479, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | Pavel Matoušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2002 do 25.4.2012 |
Adresa | Nasavrky 9, 25786 Miličín |
Jméno | Ing. Jiří Brožek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2002 do 25.4.2012 |
Adresa | Imramovského 479, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | František Votápek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2007 do 25.4.2012 |
Adresa | Petrovice 23, p. Miličín |
Jméno | Miroslav Matoušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1997 do 11.11.2009 |
Adresa | Petrovice 7, p. Miličín |
Jméno | Josef Krajíc |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1997 do 18.4.2007 |
Adresa | Petrovice 37, p. Miličín |
Jméno | František Votápek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1997 do 18.4.2007 |
Adresa | Petrovice 23, p. Miličín |
Jméno | Vlastimil Cikhart |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1997 do 29.8.2002 |
Adresa | 30, Miličín |
Jméno | Jiří Rubeš |
---|---|
Funkce | člen-místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.8.1998 do 29.8.2002 |
Adresa | Petrovice 4, p. Miličín |
Jméno | Jaroslav Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.8.1998 do 29.8.2002 |
Adresa | Petrovice 28, p. Miličín |
Jméno | Jiří Rubeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1997 do 24.8.1998 |
Adresa | Petrovice 4, p. Miličín |
Jméno | Jaroslav Dvořák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.1997 do 24.8.1998 |
Adresa | Petrovice 28, p. Miličín |
Jméno | Miroslav Matoušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 7, Petrovice |
Jméno | Josef Krajíc |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 37, Petrovice |
Jméno | Jaroslav Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 28, Petrovice |
Jméno | František Votápek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 23, Petrovice |
Jméno | Jiří Rubeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 4, Petrovice |
Jméno | Anežka Kolářová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 8, Nové Dvory |
Jméno | ing. Eva Táborská |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.7.1997 |
Adresa | 109, Sudoměřice |
Člen statutárního orgánu: | Eduard Homola |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Eva Táborská |
Člen statutárního orgánu: | Libuše Trefilová |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Matoušek |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Růžička |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Brožek |
Výpis dat pro firmu KLAS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.