Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KH REAL INVEST a.s., která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 63078465.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem REAL-BANK a.s. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Zámečnictví, nástrojářství , Opravy silničních vozidel , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Klempířství a oprava karoserií , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Roman Ryšánek |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 4.11.2023 |
Adresa | Vinohradská 3218/169, 10000 Praha |
Jméno | Roman Ryšánek |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 13.10.2021 do 4.11.2023 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
Jméno | Roman Ryšánek |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 26.10.2020 do 13.10.2021 |
Adresa | Vršovická 733/83, 10000 Praha |
Jméno | Roman Ryšánek |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 26.10.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Vršovická 733/83, 10000 Praha |
Jméno | Jindřich Frýdl |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 20.11.2014 do 26.10.2020 |
Adresa | Michelská 107/41, 14100 Praha |
Jméno | Jindřich Frýdl |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 20.11.2014 do 26.10.2020 |
Adresa | Michelská 107/41, 14100 Praha |
Jméno | Mila Luka |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 6.8.2014 do 20.11.2014 |
Adresa | Žerotínova 1850/60, 13000 Praha |
Jméno | Blanka Chlpková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.3.2013 do 20.11.2014 |
Adresa | U starého splavu 425/10, 10700 Praha 10 |
Jméno | Ilona Vargová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.3.2013 do 20.11.2014 |
Adresa | Na Rybníčku 89, 79065 Žulová |
Jméno | Miloš Luka |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 6.8.2014 |
Adresa | Žerotínova 1850/60, 13000 Praha |
Jméno | Martin Taraba |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 8.3.2013 |
Adresa | Kolínská 1959/14, 13000 Praha |
Jméno | František Němec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 8.3.2013 |
Adresa | Sněženková 3095/2, 10600 Praha |
Jméno | Martin Taraba |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 2.3.1999 do 9.5.2005 |
Adresa | Kolínská 1959/14, 13000 Praha |
Jméno | Alena Kahovcová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 2.3.1999 do 9.5.2005 |
Adresa | Ostružinová 2455/11, 10600 Praha |
Jméno | František Němec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 2.3.1999 do 9.5.2005 |
Adresa | Sněženkova , Praha 10 |
Jméno | Ing. Petr Ivančic |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.1.1999 do 2.3.1999 |
Adresa | Otakara Jeremiáše , Ostrava-Poruba |
Jméno | JUDr. Jaromír Reitinger |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.1.1999 do 2.3.1999 |
Adresa | Nad obcí II 1855/52, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Věra Košťálová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.1.1999 do 2.3.1999 |
Adresa | Habřická 58/2, 15521 Praha |
Jméno | Pavel Stibal |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.1.1999 do 2.3.1999 |
Adresa | Cílkova 640/22, 14200 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Košťál |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 27.1.1999 |
Adresa | Barrandovská 346/58, 15200 Praha |
Jméno | Rudolf Selichar |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 27.1.1999 |
Adresa | U libeňského pivovaru 1035/30, 18000 Praha |
Jméno | Jaroslav Trantina |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 27.1.1999 |
Adresa | Černošice 483 , Praha -západ |
Člen statutárního orgánu: | Roman Ryšánek |
---|
Výpis dat pro firmu KH REAL INVEST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.