Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KF-CZ s.r.o., která sídlí v obci Lípa a bylo jí přiděleno IČO 25561669.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KF-CZ s.r.o. se sídlem v obci Lípa byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Zednictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jakub Němeček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2019 |
Adresa | 51, 76311 Lípa |
Jméno | Dagmar Hlavičková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2015 do 25.6.2019 |
Adresa | Sokolská 424, 76001 Zlín |
Jméno | Dagmar Hlavičková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.1.2005 do 10.11.2015 |
Adresa | Sokolská 242, 76001 Zlín |
Jméno | Evgeny Fedoseev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.1.2005 do 10.11.2015 |
Adresa | Těšovská 177, 68734 Uherský Brod |
Jméno | Evgueni Fedosseev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.1.2001 do 17.1.2005 |
Adresa | Těšovská 177, 68734 Uherský Brod |
Jméno | Miroslav Ševela |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.2.2003 do 17.1.2005 |
Adresa | Těšovská 177, 68734 Uherský Brod |
Jméno | ing. Pavel Kubiš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.4.1999 do 18.2.2003 |
Adresa | Vlčnovská 1607, Uherský Brod |
Jméno | Ekatěrina Fedosseeva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.4.1999 do 18.2.2003 |
Adresa | Vlčnovská 1607, 78801 Uherský Brod |
Jméno | Evgueni Fedosseev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.4.1999 do 4.1.2001 |
Adresa | Vlčnovská 1607, 78801 Uherský Brod |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Němeček |
---|
Výpis dat pro firmu KF-CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.