Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Keyloop (Česká Republika) s.r.o., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 03271170.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Dealer Services Česká Republika s.r.o. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Thomas Edward Kilroy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2021 |
Adresa | Bricken, Upperton , Brightwell Baldwin, Watlington |
Jméno | Anthony David Johnson |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.12.2022 |
Adresa | Hammarsfield Close 2 , Standon, Ware |
Jméno | Smahil Hellal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | 42 Staunton Road , Kingston Upon Thames KT2 5TL |
Jméno | Claus Trillingsgaard |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2022 do 23.8.2023 |
Adresa | Birketoften 3 , Værløse - Hareskov |
Jméno | Craig Robert Duff |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.10.2021 do 19.12.2022 |
Adresa | Old Well House, the Street , Charlton, Malmesbury |
Jméno | Leon Daniel Goodman |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2020 do 27.5.2022 |
Adresa | 31 Rupert Road , Newbury Berkshire |
Jméno | Russell Wyn John Alexander |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2021 do 26.10.2021 |
Adresa | 15 Orchard Road , Shalford, Guildford |
Jméno | Neil Packham |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.10.2017 do 12.4.2021 |
Adresa | Drakes Well, Stanton St Bernard , Marlborough, Wiltshire |
Jméno | Lee Brunz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.3.2015 do 12.4.2021 |
Adresa | The Strand Northbrook 2512 , Illinois |
Jméno | Andrew James Edward Thomson |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.1.2019 do 10.1.2020 |
Adresa | 42 Collet Close, Hedge End , Southhampton |
Jméno | Andrew James Edward Thompson |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.8.2014 do 8.1.2019 |
Adresa | 42 Collet Close, Hedge End , Southhampton |
Jméno | Andrew Mark Dean |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.8.2014 do 19.10.2017 |
Adresa | The Old Nurseries, Wood Lane , Kidmore End, Oxfordshire |
Jméno | Kenneth James Gladish |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.8.2014 do 11.3.2015 |
Adresa | 3834 Lizette Lane , Glenview, Illinois |
Člen statutárního orgánu: | Thomas Edward Kilroy |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Anthony David Johnson |
Člen statutárního orgánu: | Smahil Hellal |
Výpis dat pro firmu Keyloop (Česká Republika) s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.