Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KERAMO PRAHA, družstvo umělecké výroby v likvidaci, která sídlí v obci a bylo jí přiděleno IČO 00028436.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem "KERAMO", lidové výrobní družstvo keramické v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným byla založena v roce 1951.Soud: | Městský soud v Praze | 30. 3. 1951 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXCIX 49 | |
IČO: | 00028436 | |
Obchodní firma: | KERAMO PRAHA, družstvo umělecké výroby | |
Právní forma: | Družstvo | 30.3.1951 |
Datum vzniku: | 30.3.1951 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 611/2023-5 ze dne 18.5.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.6.2023. | 12.7.2023 | |
Usnesením mimořádné členské schůze družstva konané dne 8.10.1998 byly přijaty změny a doplňky stanov družstva. Byl změněn čl. 27, odst. 1) stanov družstva-představenstvo se skládá ze 3 členů. Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají v nitřních poměrů družstva. | 11.6.1999 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 25.11.1991 byly přijaty změny a doplňky stanov družstva. Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 28.4.1992 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 16.10.1990 a 12.11.1990 byly přijaty nové stanovy. | 10.4.1991 | |
Představenstvo se skládá ze 7 členů. | 10.4.1991 | |
Usnesením pololetní členské schůze družstva konané dne 11.11.1988 byly přijaty stanovy družstva a to s účinností od 1.1.1989. | 13.12.1988 | |
Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 13.12.1988 | |
Představenstvo se skládá z 5 členů. | 13.12.1988 - 10.4.1991 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 27.4.1981 byla přijata změna čl. 4 odst. 1,2, čl. 45 odst.1 písm.g), čl. 49 písm.a), čl. 66 odst. 2, čl. 67 odst. 1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 5.6.1981. Změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 16.7.1981 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 11.4.1978 byla přijata změna čl. 43 odst. 2) a čl. 72 odst. 2) stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 3.8.1978. | 11.8.1978 | |
Změny uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 11.8.1978 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.9.1975 byly přijaty nové stnaovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne 16.1.1976. | 12.2.1976 | |
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 let od vzniku členského poměru. | 12.2.1976 | |
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 12.2.1976 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 20.9.1973 byl přijat doplněk stanov čl. 2 odst. 1 schválený Českým svazem výrobních družstev dne 12.11.1973. | 3.12.1973 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 2.4.1971 byly přijaty nové změny a doplňky stanov čl. 3 odst.1), čl.9 písm.f), čl. 16a), čl. 36a) odst. 2, čl.42 odst.1 písm. b), čl.44 odst.5, čl. 48 odst. 1, čl. 49 odst. 3, čl. 59 odst. 5 schválené Českým svazem výrobních družstev dne 27.4.1971. | 28.5.1971 | |
Ostatní změny v doplňku stanov uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 28.5.1971 | |
Představenstvo se skládá z 5-11 členů. | 28.5.1971 - 13.12.1988 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26. října 1970 byl přijat doplněk článku 2 odst. 1 stanov družstva schválený Českým svazem výrobních družstev dne 29.10.1970. | 2.11.1970 | |
Usnesením členské schůze konané dne 20.3.1970 byly přijaty změny a doplňky stanov, schválené Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 27.7.1970. Tyto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. | 26.8.1970 | |
Usnesením členské schůze ze dne 30.4.1968 byly změněny články 2 odst. 1/, 3 odst.1/, 9 odst. 1/ vložen nový článek 16 a/ a změněn čl. 59 odst. 5/ stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 19.6.1968 | |
Usnesením členské schůze ze dne 17.3.1967 byly změněny články 1, 2 odst.1/, 6 odst.2/ a 3/, 9 odst. 1/ písm. c,d a odst. 2/, 14, 42 odst. 1/, 44 odst. 4/, nově článek 47 a/, 53 odst. 3/, 54 poslední odstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanov družstva. Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobních družstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstva. | 2.5.1967 | |
Usnesením členské schůze ze dne 26.4.1966 byl změněn článek 60 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. | 17.5.1966 | |
Usnesením členské schůze ze dne 17.12.1965 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené KSVD v Praze dne 19.1.1966 s platností od 1. ledna 1966. | 22.1.1966 | |
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. | 22.1.1966 | |
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10 členů. | 22.1.1966 - 28.5.1971 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 27.4.1965 byl změněn článek 1/ odst.1 stanov družstva. | 22.6.1965 | |
Usnesením valné hromady konané dne 5. dubna 1963 byly změněny články 30,33 odst. 6/, 34 odst.3/, 36 odst.4/ a 37 stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 23.4.1963 | |
Usnesením členské schůze ze dne 19.6.1961 byl změněn článek 1 odst.1 stanov družstva. | 29.8.1961 | |
Rozhodnutím valné hromady, konané dne 8.9.1958 byly přijaty nové stanovy. | 20.10.1958 | |
Výbor je nyní představenstvem. | 20.10.1958 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 20.10.1958 | |
Usnesením valné hromady ze dne 21.3.1956 byly přijaty nové stanovy. | 11.4.1956 | |
Ručení: Členové ručí částkou, rovnající se nejvýše dvojnásobku členského podílu. | 11.4.1956 | |
Výbor má 5 až 9 členů. | 11.4.1956 - 22.1.1966 | |
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončení učebního období. | 11.4.1956 - 12.2.1976 | |
Usnesením valné hromady ze dne 21.12.1953 byly přijaty nové stanovy. | 27.4.1954 | |
Členský podíl činí 500,- a je splatný do 1 roku od přijetí za člena. | 27.4.1954 | |
Ručení: Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výši dvojnásobku podílu. | 27.4.1954 - 11.4.1956 | |
Výbor se skládá z pěti členů. | 27.4.1954 - 11.4.1956 | |
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. | 27.4.1954 - 20.10.1958 | |
Smlouva společenstevní (stanovy lidového družstva ze dne 22.12.1950). | 30.3.1951 | |
Členský podíl ve výši 1000,- Kčs jest splatný do 1 roku od přijetí za člena. | 30.3.1951 - 27.4.1954 | |
Ručení do výše dvojnásobku členských podílů. | 30.3.1951 - 27.4.1954 | |
Představenstvo se skládá z pěti členů. | 30.3.1951 - 27.4.1954 |
IČO: | 00028436 |
---|---|
Firma: | KERAMO PRAHA, družstvo umělecké výroby v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1972 |
Výpis dat pro firmu KERAMO PRAHA, družstvo umělecké výroby v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.