Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KEBEKA s.r.o., která sídlí v obci Brandov a bylo jí přiděleno IČO 28697391.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KEBEKA s.r.o. se sídlem v obci Brandov byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jiří Kovářík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Alejní 2784, 41501 Teplice |
Jméno | Tomáš Voráček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.2.2022 do 25.1.2023 |
Adresa | Jankovcova 2245, 41501 Teplice |
Jméno | Tomáš Voráček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.3.2020 do 25.2.2022 |
Adresa | 124, 41713 Modlany |
Jméno | Milan Šiller |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.4.2009 do 18.3.2020 |
Adresa | Rudé Armády 221, 43547 Brandov |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Voráček |
---|
Výpis dat pro firmu KEBEKA s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.