Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KAJ Group s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 02039044.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KAJ Group s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Artur Kaiser |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.2.2016 do 4.6.2020 |
Adresa | Karlovo náměstí 287/18, 12000 Praha |
Jméno | Kateřina Čuříková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | 59, 41108 Račice |
Jméno | Kateřina Čuříková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.11.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | České armády 92/10, 41201 Litoměřice |
Jméno | Michal Vrba |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2013 do 18.11.2013 |
Adresa | Slavíkova 1555/27, 12000 Praha 2 |
Člen statutárního orgánu: | Artur Kaiser |
---|
Výpis dat pro firmu KAJ Group s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.